Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Wolfgang Frank (ab 06.02.2008) (bis 30.06.2008) | 21.02.1951 | ||||
Wolfgang Jerat (bis 05.02.2008) | 09.02.1955 | ||||
Co-Trainer | |||||
Joachim Hopp (bis 30.06.2008) | 10.07.1966 | ||||
Torwart | |||||
1 | Christian Maly (bis 30.06.2010) | 20.01.1975 | |||
12 | Sascha Samulewicz (bis 30.06.2008) | 21.03.1986 | |||
43 | Sebastian Völzow (ab 01.01.2008) (bis 30.06.2008) | 02.02.1983 | |||
Abwehr | |||||
Andy Habl (ab 23.05.2008) (bis 30.06.2008) | 04.08.1984 | ||||
Sebastian Michalsky (ab 10.11.2007) (bis 11.11.2007) | 25.11.1983 | ||||
2 | Thomas Litjens (bis 14.08.2007) | 22.08.1984 | |||
3 | Marco Neppe (bis 30.06.2008) | 14.06.1986 | |||
6 | Michael Stuckmann (bis 30.06.2008) | 01.09.1979 | |||
11 | Víctor Lorenzón (ab 01.01.2008) (bis 30.06.2008) | 22.05.1977 | |||
19 | Daniel Voigt (bis 30.06.2008) | 04.11.1977 | |||
20 | André Wiwerink (bis 30.06.2008) | 15.10.1980 | |||
25 | Andreas Kohlhaas (bis 30.06.2008) | 01.03.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Tim Jerat (bis 30.06.2008) | 05.03.1982 | |||
5 | Lucas Oppermann (bis 20.02.2008) | 28.08.1986 | |||
7 | Sven Lintjens (bis 30.01.2008) | 05.10.1976 | |||
8 | Manuel Bölstler (bis 30.06.2008) | 26.04.1983 | |||
10 | Mike Rietpietsch (bis 30.06.2008) | 26.03.1974 | |||
14 | Dustin Hähner (bis 30.06.2008) | 12.01.1986 | |||
17 | Jan Hammes (bis 30.06.2008) | 02.02.1985 | |||
21 | Hüzeyfe Dogan (bis 30.06.2008) | 01.01.1981 | |||
22 | Michael Lejan (bis 30.06.2008) | 02.05.1983 | |||
23 | Fatlum Zaskoku (ab 11.04.2008) (bis 31.12.2008) | 30.09.1987 | |||
30 | Jean Louis Tavarez (bis 30.06.2008) | 04.04.1972 | |||
33 | Dennis Malura (bis 30.06.2008) | 20.06.1984 | |||
34 | Salih Altın (bis 31.12.2007) | 17.07.1987 | |||
42 | Ferhat Uelker (ab 26.10.2007) (bis 30.06.2008) | 22.06.1988 | |||
44 | Marc Narewsky (ab 09.01.2008) (bis 30.06.2009) | 14.07.1978 | |||
Sturm | |||||
2 | Dennis Schulp (ab 07.01.2008) (bis 30.06.2008) | 18.01.1978 | |||
9 | Mahir Sağlık (bis 30.06.2008) | 18.01.1983 | |||
11 | Marcel Reichwein (bis 22.08.2007) | 21.02.1986 | |||
16 | Bulut Aksoy (bis 30.06.2008) | 25.10.1987 | |||
18 | Tobias Damm (ab 11.08.2007) (bis 30.06.2008) | 30.10.1983 | |||
23 | Dirk Heinzmann (bis 30.06.2008) | 20.10.1977 | |||
36 | Freddy Mombongo (bis 30.06.2008) | 30.08.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 05.08.2007 14:00 Uhr |
4 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 30.10.2007 19:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 29.01.2008 19:00 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |