Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Frank Schmidt | 03.01.1974 | ||||
Co-Trainer | |||||
Alexander Raaf (bis 30.06.2014) | 21.01.1974 | ||||
Hans-Jörg Honold (bis 30.06.2012) | 18.06.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Erol Sabanov (bis 30.06.2014) | 16.05.1974 | |||
23 | Denis Baum (bis 30.06.2013) | 13.04.1987 | |||
Abwehr | |||||
2 | Ingo Feistle (bis 30.06.2014) | 14.12.1981 | |||
3 | Cassio da Silva (bis 30.06.2010) | 22.11.1978 | |||
4 | Johannes Meier (bis 30.06.2011) | 24.09.1984 | |||
5 | Christian Endler (bis 30.06.2010) | 11.09.1979 | |||
13 | Robert Henning (bis 30.06.2009) | 07.12.1985 | |||
15 | Christian Adrianowytsch (bis 30.06.2009) | 24.08.1986 | |||
16 | Tim Göhlert (bis 30.06.2016) | 15.09.1984 | |||
17 | Gökhan Gündüz (bis 30.06.2009) | 13.03.1984 | |||
18 | Marius Jurczyk (bis 30.06.2010) | 05.10.1985 | |||
24 | Michael Urban (bis 30.06.2009) | 01.08.1983 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Bernd Maier (bis 30.06.2010) | 30.11.1974 | |||
7 | Marc Schnatterer (bis 30.06.2021) | 18.11.1985 | |||
8 | Ertac Seskir (bis 30.06.2010) | 12.11.1982 | |||
9 | Christian Essig (bis 30.06.2012) | 24.01.1986 | |||
10 | Ünal Demirkiran (bis 30.06.2010) | 24.06.1979 | |||
12 | Christian Gmünder (bis 30.06.2010) | 12.02.1980 | |||
19 | Martin Klarer (bis 30.06.2012) | 19.04.1982 | |||
20 | Alper Bagceci (bis 30.06.2015) | 16.04.1984 | |||
Sturm | |||||
11 | Stanislaus Bergheim (bis 30.06.2009) | 18.08.1984 | |||
14 | Dieter Jarosch (bis 30.06.2012) | 14.09.1980 | |||
21 | Andreas Spann (bis 30.06.2010) | 17.05.1984 | |||
22 | Bastian Heidenfelder (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2010) | 08.01.1986 | |||
22 | Bastian Heidecker (bis 31.12.2008) | 23.01.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 10.08.2008 14:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |