Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Holger Gehrke (bis 30.06.2009) | 22.08.1960 | ||||
Trainer | |||||
Christoph Daum (bis 31.05.2009) | 24.10.1953 | ||||
Co-Trainer | |||||
Roland Koch (bis 30.06.2009) | 28.10.1952 | ||||
Torwart | |||||
1 | Faryd Mondragón (bis 31.12.2010) | 21.06.1971 | |||
18 | Thomas Kessler (bis 30.06.2010) | 20.01.1986 | |||
32 | Dieter Paucken (bis 17.09.2008) | 20.09.1982 | |||
34 | Miro Varvodić (ab 31.08.2008) (bis 30.06.2011) | 15.05.1989 | |||
Abwehr | |||||
2 | Mišo Brečko (bis 30.07.2015) | 01.05.1984 | |||
3 | Youssef Mohamad (bis 18.08.2011) | 01.07.1980 | |||
4 | Marvin Matip (bis 31.01.2010) | 25.09.1985 | |||
5 | Ümit Özat (bis 14.03.2009) | 30.10.1976 | |||
6 | Pierre Womé (bis 30.06.2010) | 26.03.1979 | |||
15 | Tobias Nickenig (bis 12.01.2009) | 01.08.1984 | |||
21 | Geromel (bis 30.06.2012) | 21.09.1985 | |||
23 | Kevin McKenna (bis 30.06.2014) | 21.01.1980 | |||
25 | Kevin Schöneberg (bis 26.01.2009) | 24.08.1985 | |||
26 | Aleksandar Mitreski (bis 31.08.2008) | 05.08.1980 | |||
28 | Carsten Cullmann (bis 30.06.2011) | 05.03.1976 | |||
Mittelfeld | |||||
10 | Thomas Broich (bis 30.06.2009) | 29.01.1981 | |||
12 | Petit (ab 28.07.2008) (bis 30.06.2009) | 25.09.1976 | |||
13 | Daniel Brosinski (bis 08.01.2011) | 17.07.1988 | |||
14 | Wilfried Sanou (bis 24.01.2010) | 16.03.1984 | |||
16 | André Oliveira (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2009) | 20.04.1985 | |||
16 | André Oliveira (bis 26.08.2008) | 20.04.1985 | |||
17 | Kevin Pezzoni (bis 30.06.2011) | 22.03.1989 | |||
19 | Adil Chihi (bis 30.06.2009) | 21.02.1988 | |||
20 | Roda Antar (bis 12.03.2009) | 12.09.1980 | |||
22 | Fabrice Ehret (bis 30.06.2011) | 28.09.1979 | |||
26 | Derek Boateng (ab 05.01.2009) (bis 30.06.2009) | 02.05.1983 | |||
27 | Michael Parensen (bis 27.01.2009) | 24.06.1986 | |||
28 | Michael Niedrig (bis 30.06.2009) | 12.01.1980 | |||
29 | Taner Yalçın (bis 30.06.2009) | 18.02.1990 | |||
30 | Michael Gardawski (bis 30.01.2010) | 25.09.1990 | |||
45 | Adam Matuszczyk (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2009) | 14.02.1989 | |||
Sturm | |||||
7 | Nemanja Vučićević (bis 30.06.2009) | 11.08.1979 | |||
8 | Matthias Scherz (bis 30.06.2009) | 14.12.1971 | |||
9 | Manasseh Ishiaku (bis 30.01.2011) | 09.01.1983 | |||
11 | Milivoje Novakovič (bis 01.08.2012) | 18.05.1979 | |||
24 | Sergiu Radu (ab 08.08.2008) (bis 30.06.2009) | 10.08.1977 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 07.08.2008 20:30 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 23.09.2008 19:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |