Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Stephan Kuhnert (bis 30.06.2014) | 07.09.1960 | ||||
Trainer | |||||
Jørn Andersen (bis 03.08.2009) | 03.02.1963 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jürgen Kramny (bis 03.08.2009) | 18.10.1971 | ||||
Torwart | |||||
1 | Dimo Wache (bis 30.06.2010) | 01.11.1973 | |||
29 | Christian Wetklo (bis 30.06.2014) | 11.01.1980 | |||
30 | Daniel Ischdonat (bis 30.06.2009) | 09.06.1976 | |||
Abwehr | |||||
2 | Bo Svensson (bis 30.06.2014) | 04.08.1979 | |||
3 | Peter van der Heyden (bis 20.01.2010) | 16.07.1976 | |||
4 | Nikolče Noveski (bis 30.06.2015) | 28.04.1979 | |||
5 | Christian Demirtas (bis 30.06.2009) | 25.05.1984 | |||
6 | Tim Hoogland (bis 30.06.2010) | 11.06.1985 | |||
17 | Marco Rose (bis 30.06.2010) | 11.09.1976 | |||
24 | Zsolt Löw (ab 26.01.2009) (bis 30.06.2011) | 29.04.1979 | |||
26 | Niko Bungert (bis 30.06.2019) | 24.10.1986 | |||
39 | Jan Kirchhoff (bis 30.06.2009) | 01.10.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Markus Feulner (bis 30.06.2009) | 12.02.1982 | |||
13 | Milorad Peković (bis 18.01.2010) | 05.08.1977 | |||
14 | Robert Fleßers (bis 30.06.2009) | 11.02.1987 | |||
15 | Roman Neustädter (bis 30.06.2009) | 18.02.1988 | |||
16 | Florian Heller (bis 11.01.2012) | 10.03.1982 | |||
18 | Jahmir Hyka (bis 14.08.2010) | 08.03.1988 | |||
19 | Elkin Soto (bis 30.06.2016) | 04.08.1980 | |||
21 | Miroslav Karhan (bis 30.06.2011) | 21.06.1976 | |||
22 | Chadli Amri (bis 30.06.2010) | 14.12.1984 | |||
25 | Mario Vrančić (bis 30.06.2009) | 23.05.1989 | |||
27 | Daniel Gunkel (bis 12.01.2010) | 07.06.1980 | |||
Sturm | |||||
8 | Srđjan Baljak (bis 04.01.2010) | 25.11.1978 | |||
9 | Félix Borja (bis 30.06.2010) | 02.04.1983 | |||
11 | Delron Buckley (ab 01.02.2009) (bis 30.06.2009) | 07.12.1977 | |||
11 | Petr Ruman (bis 31.12.2008) | 02.11.1976 | |||
20 | Ranisav Jovanović (bis 31.08.2008) | 05.11.1980 | |||
23 | Aristide Bancé (bis 14.08.2010) | 19.09.1984 | |||
31 | Francis Laurent (bis 27.08.2008) | 06.01.1986 | |||
32 | Dragan Bogavac (ab 01.08.2008) (bis 30.06.2010) | 07.04.1980 | |||
33 | Nejmeddin Daghfous (bis 30.06.2009) | 01.10.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.08.2008 15:30 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 23.09.2008 19:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 27.01.2009 20:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.03.2009 20:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 21.04.2009 20:30 Uhr |
4 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |