Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Christian Schmidt (bis 17.01.2011) | 31.07.1971 | ||||
Trainer | |||||
Jürgen Seeberger (bis 05.09.2009) | 25.03.1965 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dr. Jörg Jakobs (bis 30.06.2009) | 20.09.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Stephan Straub (bis 30.06.2009) | 25.01.1971 | |||
12 | Thorsten Stuckmann (bis 30.06.2009) | 17.03.1981 | |||
41 | David Hohs (bis 30.06.2009) | 16.03.1988 | |||
Abwehr | |||||
4 | Hrvoje Vukovic (bis 30.06.2009) | 25.07.1979 | |||
17 | Thomas Stehle (bis 30.06.2013) | 26.10.1980 | |||
19 | Seyi Olajengbesi (bis 29.01.2013) | 17.11.1980 | |||
26 | Patrick Milchraum (bis 30.06.2010) | 26.05.1984 | |||
28 | Mirko Casper (bis 30.06.2012) | 01.03.1982 | |||
30 | Lukas Szukala (bis 30.06.2009) | 26.05.1984 | |||
32 | Timo Achenbach (bis 30.06.2012) | 03.09.1982 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Pekka Lagerblom (bis 30.06.2009) | 19.10.1982 | |||
6 | Jérôme Polenz (bis 30.06.2010) | 07.11.1986 | |||
7 | Reiner Plaßhenrich (bis 30.06.2010) | 12.12.1976 | |||
10 | Andreas Lasnik (bis 30.06.2009) | 09.11.1983 | |||
14 | Daniel Brinkmann (bis 30.06.2009) | 29.01.1986 | |||
16 | Florian Müller (bis 30.06.2013) | 30.12.1986 | |||
18 | Lewis Holtby (bis 30.06.2009) | 18.09.1990 | |||
20 | Matthias Lehmann (bis 30.06.2009) | 28.05.1983 | |||
21 | Cristian Fiél (bis 30.06.2010) | 12.03.1980 | |||
25 | Manuel Junglas (bis 30.06.2012) | 31.01.1989 | |||
29 | Jochen Seitz (ab 07.01.2009) (bis 30.06.2009) | 11.10.1976 | |||
Sturm | |||||
Tim Gerhards (bis 30.06.2016) | 13.03.1995 | ||||
8 | Szilárd Németh (bis 30.06.2010) | 08.08.1977 | |||
9 | Benjamin Auer (bis 30.06.2012) | 11.01.1981 | |||
11 | Markus Daun (bis 30.06.2011) | 10.09.1980 | |||
23 | Hervé Oussalé (ab 30.01.2009) (bis 06.01.2010) | 16.06.1988 | |||
33 | Abdul Özgen (bis 30.06.2010) | 08.09.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.08.2008 15:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.09.2008 19:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |