Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Kleinert (ab 01.09.2008) (bis 30.06.2009) | |||||
Jürgen Apfel (bis 30.08.2008) | |||||
Torwart | |||||
1 | Dominic Zieger (bis 30.06.2011) | 29.09.1983 | |||
21 | Sebastian Dohm (bis 30.06.2011) | 20.06.1987 | |||
23 | Dominik Deutsch (bis 30.06.2009) | 09.10.1987 | |||
Abwehr | |||||
Patrick Fischer (bis 30.06.2009) | 11.05.1981 | ||||
Hakan Cakan (bis 30.06.2009) | 15.07.1986 | ||||
4 | Patrick Becker (bis 30.06.2011) | 04.04.1988 | |||
5 | Kristian Kleinert (bis 30.06.2011) | 03.04.1986 | |||
8 | Patric Gondorf (bis 30.06.2011) | 05.05.1985 | |||
15 | Andreas Coblenzer (bis 30.06.2011) | 17.04.1985 | |||
18 | Christian Perchio (bis 30.06.2011) | 24.07.1981 | |||
22 | Christoph Nirmaier (bis 30.06.2011) | 01.05.1986 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Moritz Leppert (bis 30.06.2009) | 02.05.1987 | |||
3 | Stefan Striebich (bis 30.06.2009) | 29.05.1985 | |||
6 | Kristof Müller (bis 30.06.2011) | 31.07.1985 | |||
7 | Jérôme Gondorf (bis 03.02.2010) | 26.06.1988 | |||
12 | Daniel Kechler (bis 30.06.2009) | 06.05.1989 | |||
14 | Sören Hinze (bis 30.06.2011) | 16.05.1986 | |||
20 | Arek Janowski (bis 30.06.2009) | 04.08.1975 | |||
Sturm | |||||
9 | Yusuf Akca (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2010) | 07.01.1990 | |||
9 | Erich Strobel (bis 30.08.2009) | 18.02.1986 | |||
9 | Bilal Yildiz (bis 30.06.2009) | 15.01.1982 | |||
10 | Murat Cetinkaya (bis 30.06.2011) | 30.08.1982 | |||
11 | Alexander Zimmermann (bis 30.06.2009) | 25.07.1986 | |||
13 | Christopher Vivell (bis 30.06.2011) | 15.12.1986 | |||
19 | Michele Mugnos (bis 30.06.2009) | 20.08.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 10.08.2008 16:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |