Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Rüdiger Vollborn (bis 30.06.2012) | 12.02.1963 | ||||
Trainer | |||||
Bruno Labbadia (bis 30.06.2009) | 08.02.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Eddy Sözer (bis 30.06.2009) | 11.07.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | René Adler (bis 30.06.2012) | 15.01.1985 | |||
21 | Gábor Király (ab 30.01.2009) (bis 30.06.2009) | 01.04.1976 | |||
22 | Benedikt Fernandez (bis 30.06.2011) | 08.01.1985 | |||
34 | Erik Domaschke (bis 30.06.2009) | 11.11.1985 | |||
Abwehr | |||||
2 | Karim Haggui (bis 30.06.2009) | 20.01.1984 | |||
3 | Henrique (ab 18.07.2008) (bis 30.06.2009) | 14.10.1986 | |||
5 | Manuel Friedrich (bis 30.06.2013) | 13.09.1979 | |||
15 | Hans Sarpei (bis 25.08.2010) | 28.06.1976 | |||
18 | Constant Djakpa (bis 30.06.2009) | 17.10.1986 | |||
20 | Lukas Sinkiewicz (bis 21.07.2010) | 09.10.1985 | |||
24 | Michal Kadlec (ab 27.08.2008) (bis 30.06.2013) | 13.12.1984 | |||
27 | Gonzalo Castro (bis 30.06.2012) | 11.06.1987 | |||
33 | Stefan Reinartz (bis 31.12.2008) | 01.01.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Simon Rolfes (bis 30.06.2015) | 21.01.1982 | |||
7 | Tranquillo Barnetta (bis 30.06.2012) | 22.05.1985 | |||
8 | Renato Augusto (ab 10.07.2008) (bis 30.06.2009) | 08.02.1988 | |||
14 | Sascha Dum (bis 25.08.2009) | 03.07.1986 | |||
16 | Pirmin Schwegler (bis 30.06.2009) | 09.03.1987 | |||
17 | Vratislav Greško (bis 30.06.2009) | 24.07.1977 | |||
19 | Thomas Zdebel (ab 07.01.2009) (bis 30.06.2009) | 25.05.1973 | |||
19 | Marcel Risse (bis 31.12.2008) | 17.12.1989 | |||
23 | Arturo Vidal (bis 20.07.2011) | 22.05.1987 | |||
25 | Bernd Schneider (bis 30.06.2009) | 17.11.1973 | |||
26 | Thanos Petsos (ab 01.06.2009) (bis 30.08.2010) | 05.06.1991 | |||
39 | Toni Kroos (ab 31.01.2009) (bis 30.06.2010) | 04.01.1990 | |||
45 | Jens Hegeler (bis 06.01.2009) | 22.01.1988 | |||
Sturm | |||||
9 | Patrick Helmes (bis 30.01.2011) | 01.03.1984 | |||
10 | Theofanis Gekas (bis 31.01.2009) | 23.05.1980 | |||
11 | Stefan Kießling (bis 30.06.2018) | 25.01.1984 | |||
13 | Dmitri Bulykin (bis 18.08.2008) | 20.11.1979 | |||
21 | Atanas Kurdow (bis 31.12.2008) | 28.09.1988 | |||
29 | Angelos Charisteas (ab 01.02.2009) (bis 30.06.2009) | 09.02.1980 | |||
51 | Richard Sukuta-Pasu (bis 30.06.2009) | 24.06.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 10.08.2008 17:30 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 23.09.2008 20:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 28.01.2009 19:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 04.03.2009 20:30 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 21.04.2009 20:30 Uhr |
4 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.05.2009 20:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |