Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Andreas Menger (bis 30.06.2011) | 11.09.1972 | ||||
Trainer | |||||
Friedhelm Funkel (bis 30.06.2009) | 10.12.1953 | ||||
Co-Trainer | |||||
Armin Reutershahn (bis 30.06.2009) | 01.03.1960 | ||||
Torwart | |||||
1 | Oka Nikolov (bis 30.06.2013) | 25.05.1974 | |||
21 | Markus Pröll (bis 30.06.2010) | 28.08.1979 | |||
28 | Jan Zimmermann (bis 30.06.2010) | 19.04.1985 | |||
Abwehr | |||||
2 | Patrick Ochs (bis 30.06.2011) | 14.05.1984 | |||
3 | Nikola Petković (ab 22.01.2009) (bis 20.08.2010) | 28.03.1986 | |||
3 | Aarón Galindo (bis 07.01.2009) | 08.05.1982 | |||
5 | Aleksandar Vasoski (bis 30.06.2011) | 21.11.1979 | |||
16 | Christoph Spycher (bis 30.06.2010) | 30.03.1978 | |||
19 | Habib Bellaïd (bis 30.08.2009) | 28.03.1986 | |||
23 | Marco Russ (bis 15.07.2011) | 04.08.1985 | |||
27 | Alexander Krük (bis 30.06.2009) | 21.01.1987 | |||
29 | Chris (bis 30.08.2011) | 25.08.1978 | |||
33 | Jürgen Mössmer (bis 30.06.2009) | 11.06.1989 | |||
38 | Sebastian Jung (bis 30.06.2009) | 22.06.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Christoph Preuß (bis 30.06.2009) | 04.07.1981 | |||
6 | Michael Fink (bis 30.06.2009) | 01.02.1982 | |||
7 | Benjamin Köhler (bis 17.01.2013) | 04.08.1980 | |||
8 | Zlatan Bajramović (bis 30.06.2011) | 12.08.1979 | |||
11 | Ümit Korkmaz (bis 24.01.2011) | 17.09.1985 | |||
13 | Markus Steinhöfer (bis 31.12.2009) | 07.03.1986 | |||
15 | Mehdi Mahdavikia (bis 25.01.2010) | 24.07.1977 | |||
20 | Junichi Inamoto (bis 30.06.2009) | 18.09.1979 | |||
22 | Krešo Ljubičić (bis 30.06.2009) | 26.09.1988 | |||
30 | Caio (bis 30.06.2012) | 29.05.1986 | |||
32 | Faton Toski (bis 30.06.2010) | 17.02.1987 | |||
35 | Norman Theuerkauf (bis 30.06.2009) | 24.01.1987 | |||
Sturm | |||||
9 | Léonard Kweuke (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2009) | 12.07.1987 | |||
9 | Marcel Heller (bis 27.08.2008) | 12.02.1986 | |||
10 | Nikos Liberopoulos (bis 30.06.2010) | 04.08.1975 | |||
14 | Alexander Meier (bis 30.06.2018) | 17.01.1983 | |||
17 | Martin Fenin (bis 30.08.2011) | 16.04.1987 | |||
18 | Ioannis Amanatidis (bis 18.07.2011) | 03.12.1981 | |||
26 | Juvhel Tsoumou (bis 30.06.2010) | 27.12.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.08.2008 19:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 23.09.2008 19:00 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |