Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jörg Weißflog (bis 30.06.2010) | 12.10.1956 | ||||
Trainer | |||||
Rico Schmitt (ab 09.06.2009) (bis 21.02.2012) | 27.09.1968 | ||||
Heiko Weber (bis 03.06.2009) | 26.06.1965 | ||||
Co-Trainer | |||||
Marco Kämpfe (bis 28.04.2013) | 16.11.1971 | ||||
Torwart | |||||
1 | Martin Männel | 16.03.1988 | |||
26 | Stephan Flauder (bis 30.06.2013) | 30.05.1986 | |||
Abwehr | |||||
2 | Pierre le Beau (bis 30.08.2012) | 08.03.1986 | |||
3 | Tomasz Kos (bis 30.06.2011) | 04.04.1974 | |||
4 | Thomas Paulus (bis 30.06.2015) | 14.03.1982 | |||
5 | Andreas Lobsch (bis 30.06.2009) | 17.11.1984 | |||
12 | Ronny Liebold (bis 30.06.2009) | 23.08.1985 | |||
15 | René Klingbeil (ab 26.08.2008) (bis 30.06.2015) | 02.04.1981 | |||
18 | Sven Schaffrath (ab 02.02.2009) (bis 30.06.2010) | 23.07.1984 | |||
20 | Dominik Werling (bis 30.09.2008) | 13.12.1982 | |||
21 | Arne Feick (bis 30.06.2009) | 01.04.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Daniyel Cimen (bis 30.06.2010) | 19.01.1985 | |||
7 | Benjamin Baltes (bis 30.06.2009) | 30.03.1984 | |||
8 | Steve Müller (bis 21.01.2009) | 16.05.1985 | |||
10 | Kevin Hansen (bis 30.06.2009) | 13.08.1979 | |||
13 | Sven Müller (ab 19.01.2009) (bis 30.06.2010) | 04.04.1980 | |||
14 | Skerdilaid Curri (bis 30.06.2012) | 06.10.1975 | |||
16 | Felix Dojahn (bis 30.06.2009) | 16.02.1986 | |||
17 | Jan Hochscheidt (bis 30.06.2013) | 04.10.1987 | |||
18 | Maik Georgi (bis 25.01.2009) | 06.04.1988 | |||
22 | Marc Hensel (bis 30.06.2013) | 17.04.1986 | |||
23 | Marco Stark (ab 01.02.2009) (bis 30.06.2010) | 09.07.1981 | |||
27 | Christian Siemund (ab 26.09.2008) (bis 30.06.2009) | 21.09.1985 | |||
27 | Daniel Rupf (bis 31.08.2008) | 21.03.1986 | |||
29 | Robin Lenk (ab 01.09.2008) (bis 30.06.2009) | 27.03.1984 | |||
30 | Fabian Müller (bis 06.01.2009) | 06.11.1986 | |||
Sturm | |||||
Roy Blankenburg (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2009) | 01.10.1986 | ||||
8 | Aziz Bouhaddouz (ab 02.02.2009) (bis 30.06.2009) | 30.03.1987 | |||
9 | Sebastian Glasner (ab 28.07.2008) (bis 30.06.2009) | 06.05.1985 | |||
10 | Mohammed El Berkani (bis 30.06.2009) | 13.12.1982 | |||
11 | Ali Lukunku (ab 09.09.2008) (bis 15.04.2009) | 14.04.1976 | |||
11 | Fatih Yiğituşağı (bis 25.08.2008) | 23.11.1983 | |||
13 | Markus Müller (bis 31.12.2008) | 22.05.1988 | |||
19 | Patrick Sonntag (ab 23.05.2009) (bis 30.06.2015) | 29.06.1989 | |||
19 | Kenny Schmidt (bis 31.12.2008) | 26.05.1987 | |||
20 | Eric Agyemang (ab 01.10.2008) (bis 30.06.2010) | 11.01.1980 | |||
23 | Serdar Bayrak (bis 31.01.2009) | 27.08.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 08.08.2008 20:30 Uhr |
5 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 23.09.2008 19:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |