Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Frank Stolina (bis 30.06.2009) | 10.04.1961 | ||||
Torwart | |||||
Mirco Langen (bis 30.06.2009) | 23.03.1987 | ||||
Christoph Werth (bis 30.06.2009) | 21.01.1988 | ||||
Abwehr | |||||
Martin Sobczyk (bis 30.06.2012) | 09.11.1986 | ||||
Paul Deron (bis 30.06.2009) | 24.12.1980 | ||||
Jan-Christian Savelsberg (bis 30.06.2009) | 22.03.1988 | ||||
Phillip Pettersson (bis 30.06.2009) | 16.06.1989 | ||||
Sven Zöpfgen (bis 30.06.2009) | 25.08.1989 | ||||
Oliver Ioannou (bis 30.06.2009) | 06.04.1989 | ||||
Dennis Theißen (bis 11.08.2008) | 24.06.1988 | ||||
Mittelfeld | |||||
Deran Toksöz (bis 09.01.2010) | 21.05.1988 | ||||
Tibor Nadj (bis 30.06.2009) | 24.12.1973 | ||||
David Berwecke (bis 30.06.2009) | 01.03.1982 | ||||
Andreyas Aykurt (bis 30.06.2009) | 03.01.1983 | ||||
Patrik Papke (bis 30.06.2009) | 25.10.1987 | ||||
Sascha de la Cuesta (bis 30.06.2009) | 24.10.1989 | ||||
Abdul Karim Martens (ab 01.08.2008) (bis 31.12.2008) | 29.11.1988 | ||||
Sturm | |||||
Matthias Reincke (bis 30.06.2009) | 23.12.1971 | ||||
Patrik Kossatz (bis 30.06.2009) | 27.02.1986 | ||||
Oliver Kunkel (bis 30.06.2009) | 10.03.1988 | ||||
Onur Ulusoy (bis 30.06.2009) | 06.11.1986 | ||||
Jan Landau (bis 30.06.2009) | 05.08.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 10.08.2008 14:30 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |