Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Brano Arsenovic (bis 30.06.2014) | 12.07.1968 | ||||
Trainer | |||||
Horst Köppel (ab 26.04.2009) (bis 09.11.2009) | 17.05.1948 | ||||
Michael Wiesinger (ab 23.04.2009) (bis 25.04.2009) | 27.12.1972 | ||||
Thorsten Fink (bis 21.04.2009) | 29.10.1967 | ||||
Co-Trainer | |||||
Heiko Vogel (bis 30.06.2009) | 21.11.1975 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michael Lutz (bis 30.06.2010) | 25.01.1982 | |||
21 | Marco Sejna (bis 30.06.2010) | 20.03.1972 | |||
31 | Nils Schmadtke (bis 31.12.2008) | 16.03.1989 | |||
Abwehr | |||||
5 | Sören Dreßler (bis 30.06.2010) | 26.12.1976 | |||
13 | Michael Wenczel (bis 30.06.2011) | 23.11.1977 | |||
15 | Tobias Fink (bis 30.06.2012) | 11.12.1983 | |||
17 | Mario Neunaber (bis 30.06.2009) | 17.03.1982 | |||
19 | Malte Metzelder (bis 30.06.2014) | 19.05.1982 | |||
20 | Ralf Keidel (bis 30.06.2011) | 06.03.1977 | |||
30 | Christopher Reinhard (bis 30.06.2009) | 19.05.1985 | |||
33 | Necat Aygün (bis 30.06.2009) | 26.02.1980 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Heiko Gerber (bis 30.06.2009) | 11.07.1972 | |||
4 | Matthias Schwarz (bis 30.06.2009) | 28.12.1987 | |||
6 | Stefan Leitl (bis 30.06.2013) | 29.08.1977 | |||
8 | Markus Karl (bis 30.06.2011) | 14.02.1986 | |||
10 | Daniel Jungwirth (bis 30.06.2009) | 15.01.1982 | |||
11 | Andreas Neuendorf (bis 30.06.2010) | 09.02.1975 | |||
14 | Jakob Dallevedove (bis 30.06.2009) | 21.11.1987 | |||
16 | Andreas Buchner (bis 30.06.2014) | 15.05.1985 | |||
18 | Marcel Hagmann (bis 30.06.2009) | 07.01.1983 | |||
22 | Daniel Lemos (bis 30.06.2009) | 05.01.1990 | |||
25 | Bragança (bis 30.06.2009) | 09.06.1983 | |||
26 | Alexander Buch (bis 30.06.2010) | 12.05.1988 | |||
27 | Valdet Rama (bis 30.06.2009) | 20.11.1987 | |||
Sturm | |||||
7 | Ersin Demir (bis 30.06.2010) | 08.12.1977 | |||
9 | Vratislav Lokvenc (bis 30.06.2009) | 27.09.1973 | |||
22 | Stefan Müller (ab 24.05.2009) (bis 30.06.2011) | 24.02.1990 | |||
23 | Steffen Wohlfarth (bis 06.01.2011) | 14.09.1983 | |||
24 | Steffen Schneider (bis 26.01.2009) | 09.06.1988 | |||
34 | Ivan Santini (ab 01.02.2009) (bis 30.06.2009) | 21.05.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.08.2008 15:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |