Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Mohammed Amiq (ab 18.03.2009) (bis 30.09.2009) | 07.07.1949 | ||||
Werner Böhm (ab 21.01.2009) (bis 17.03.2009) | |||||
Wolfgang Sidka (ab 15.11.2008) (bis 20.01.2009) | 26.05.1954 | ||||
Mike Barten (bis 20.11.2008) | 20.11.1973 | ||||
Co-Trainer | |||||
Werner Böhm (bis 20.01.2009) | |||||
Torwart | |||||
1 | Mansur Faqiryar (bis 30.06.2009) | 03.01.1986 | |||
31 | Dominik Schütz (bis 30.06.2009) | 15.02.1986 | |||
Abwehr | |||||
4 | Dario Fossi (bis 30.06.2009) | 21.05.1981 | |||
17 | Frederik Löffler (bis 30.06.2009) | ||||
26 | Nils Laabs (bis 30.06.2010) | 29.02.1984 | |||
27 | Sedat Yücel (bis 30.06.2011) | 28.01.1987 | |||
29 | Patrick Mouaya (bis 30.06.2009) | 06.07.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
Seyed Nekoonejad (bis 30.06.2009) | |||||
Marius Winkelmann (ab 25.04.2009) (bis 30.06.2009) | 21.11.1990 | ||||
Mike Barten (bis 20.11.2008) | 20.11.1973 | ||||
2 | Viktor Pekrul (bis 30.06.2011) | 19.12.1982 | |||
5 | Daniel Isailovic (ab 15.10.2008) (bis 30.06.2009) | 12.07.1984 | |||
5 | Hyun-Chang Lee (bis 31.12.2008) | 02.11.1985 | |||
6 | Steffen Puttkammer (bis 30.06.2009) | 30.09.1988 | |||
8 | Wojciech Bobrowski (bis 30.06.2009) | 20.12.1979 | |||
13 | Fabrizio Muzzicato (bis 30.06.2013) | 03.04.1981 | |||
14 | Joel Kiki (ab 01.09.2008) (bis 30.06.2009) | 21.10.1985 | |||
15 | Thomas Göktas (bis 30.06.2010) | 13.03.1987 | |||
20 | Yusuf Adewunmi (bis 30.06.2013) | 05.11.1982 | |||
22 | Danny Cornelius (bis 30.06.2010) | 13.04.1985 | |||
28 | Benedetto Muzzicato (bis 30.06.2012) | 27.09.1978 | |||
30 | Jörn Wemmer (bis 30.06.2009) | 13.05.1984 | |||
Sturm | |||||
Gäel Njeukam (bis 30.06.2009) | 07.07.1989 | ||||
7 | Florent Aziri (bis 30.06.2009) | 03.09.1988 | |||
9 | Ömer Aktas (bis 31.12.2008) | 21.01.1985 | |||
11 | Francky Sembolo (bis 30.06.2009) | 09.08.1985 | |||
23 | Florian Otto (bis 30.06.2009) | ||||
24 | Erkan Kilicaslan (bis 30.06.2009) | 05.04.1985 | |||
25 | Mike Behrens (bis 30.06.2009) | 23.03.1989 | |||
28 | Cesar M'Boma (bis 31.08.2008) | 18.02.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 10.08.2008 16:00 Uhr |
5 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.09.2008 19:00 Uhr |
0 : 7 |
Schema Vergleich |