Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Josef Küppers (bis 30.06.2009) | 23.05.1960 | ||||
Co-Trainer | |||||
Friedel Henßen (bis 30.06.2011) | 01.09.1971 | ||||
Torwart | |||||
1 | Vahid Spago (bis 30.06.2010) | 02.04.1982 | |||
12 | Markus Esser (bis 30.06.2009) | 09.10.1987 | |||
Abwehr | |||||
2 | Philipp Reichartz (bis 30.06.2009) | 01.06.1985 | |||
3 | Patrick Ajani (bis 30.06.2011) | 07.03.1989 | |||
5 | Sören Prüter (bis 30.06.2009) | 16.03.1986 | |||
6 | Michael Enache (bis 30.06.2011) | 14.10.1980 | |||
8 | Dennis Puhl (bis 30.06.2010) | 02.04.1984 | |||
16 | Danny Fäuster (bis 30.06.2009) | 17.03.1989 | |||
17 | Sven Regn (bis 30.06.2009) | 26.10.1985 | |||
19 | Richard Zander (bis 30.06.2009) | 06.03.1986 | |||
21 | Dennis Parzych (bis 30.06.2009) | 14.06.1986 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Tobias Klemt (bis 30.06.2009) | 15.10.1989 | |||
7 | Arian Berkigt (bis 30.06.2011) | 10.04.1984 | |||
13 | Dominik Bischoff (bis 30.06.2010) | 20.03.1988 | |||
14 | Lucas Domgörgen (bis 30.06.2009) | 10.07.1985 | |||
15 | Pascal Friedrich (bis 30.06.2009) | 17.01.1989 | |||
18 | Christoph Schmidt (bis 30.06.2009) | 21.04.1989 | |||
22 | Dominik Bogatzki (bis 30.06.2011) | 13.04.1991 | |||
22 | Marcel Mendez (bis 30.06.2009) | 24.09.1988 | |||
23 | Kristian Wurzer (bis 30.06.2009) | 22.08.1988 | |||
24 | Maurice Piasecki (bis 30.06.2009) | 13.05.1988 | |||
Sturm | |||||
9 | Michael Meven (bis 30.06.2009) | 02.01.1982 | |||
10 | Dominik Jansen (bis 30.06.2009) | 30.01.1982 | |||
11 | Philipp Hansen (bis 30.06.2009) | 16.08.1982 | |||
20 | Kevin Busch (bis 30.06.2009) | 07.08.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.08.2008 15:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |