Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Tomas Oral (bis 04.10.2009) | 24.04.1973 | ||||
Ramon Berndroth (bis 30.06.2009) | 24.03.1952 | ||||
Co-Trainer | |||||
Manfred Binz (bis 30.06.2010) | 22.09.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Patric Klandt (bis 30.06.2015) | 29.09.1983 | |||
13 | Christian Como (ab 08.09.2008) (bis 30.06.2009) | 03.01.1987 | |||
25 | Marjan Petkovic (bis 30.06.2009) | 22.05.1979 | |||
26 | Florian Schürenberg (bis 31.08.2008) | 07.09.1985 | |||
Abwehr | |||||
2 | Daniel Schumann (bis 30.06.2009) | 13.02.1977 | |||
3 | Alexander Klitzpera (bis 30.06.2010) | 19.10.1977 | |||
4 | Markus Husterer (bis 30.06.2010) | 16.06.1983 | |||
14 | Lars Weißenfeldt (bis 30.06.2009) | 15.02.1980 | |||
17 | Stefan Hickl (bis 30.06.2011) | 11.04.1988 | |||
24 | Angelo Barletta (bis 30.06.2009) | 11.02.1977 | |||
35 | Ledesma (ab 27.01.2009) (bis 30.06.2009) | 22.07.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Dennis Hillebrand (bis 31.08.2009) | 30.11.1979 | |||
6 | Thomas Sobotzik (bis 30.06.2009) | 16.10.1974 | |||
7 | Matthias Hagner (bis 30.06.2009) | 15.08.1974 | |||
8 | Sead Mehic (bis 30.06.2010) | 08.04.1975 | |||
10 | Georgios Theodoridis (bis 30.06.2009) | 03.07.1980 | |||
15 | Radek Špiláček (bis 30.06.2009) | 10.01.1980 | |||
18 | Christian Mikolajczak (bis 30.06.2009) | 15.05.1981 | |||
22 | Marc Gallego (bis 30.06.2009) | 13.08.1985 | |||
26 | Oualid Mokhtari (ab 06.10.2008) (bis 30.06.2010) | 29.04.1982 | |||
28 | Markus Kreuz (bis 30.06.2009) | 29.04.1977 | |||
30 | Christian Eggert (bis 30.06.2009) | 16.01.1986 | |||
33 | Emil Noll (ab 09.09.2008) (bis 30.06.2009) | 21.11.1978 | |||
36 | Youssef Mokhtari (ab 14.10.2008) (bis 30.06.2009) | 05.03.1979 | |||
38 | David Ulm (bis 30.06.2009) | 30.06.1984 | |||
Sturm | |||||
9 | Matias Cenci (bis 21.01.2010) | 12.02.1978 | |||
11 | Henrich Benčík (bis 30.06.2009) | 04.10.1978 | |||
16 | Fikri El Haj Ali (bis 30.06.2009) | 17.11.1985 | |||
19 | Aziz Bouhaddouz (bis 31.01.2009) | 30.03.1987 | |||
20 | Amir Shapourzadeh (bis 30.06.2009) | 19.09.1982 | |||
21 | Jochen Höfler (bis 30.06.2009) | 21.05.1981 | |||
22 | Sebastian Göbig (bis 30.06.2009) | 22.07.1985 | |||
27 | Gennadi Blisnjuk (ab 13.01.2009) (bis 30.06.2009) | 30.07.1980 | |||
37 | Junior Ross (ab 01.02.2009) (bis 30.06.2009) | 19.02.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 08.08.2008 20:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.09.2008 20:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |