Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Sven Köhler (bis 30.08.2015) | 24.02.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dieter Strozniak (bis 30.06.2014) | 14.01.1955 | ||||
Torwart | |||||
Christian Person (ab 16.02.2009) (bis 30.06.2009) | 26.12.1980 | ||||
1 | Norbert Guth (bis 30.06.2009) | 05.04.1984 | |||
13 | Darko Horvat (bis 30.06.2013) | 19.05.1973 | |||
Abwehr | |||||
2 | Jan Beneš (bis 30.06.2013) | 24.10.1982 | |||
3 | Alexander Gröger (bis 30.06.2009) | 25.04.1981 | |||
5 | Jens Werner (bis 30.06.2009) | 01.03.1983 | |||
7 | Thorsten Görke (bis 30.06.2010) | 22.09.1976 | |||
15 | Christian Kamalla (bis 30.06.2011) | 17.03.1983 | |||
16 | Adli Lachheb (bis 30.06.2010) | 22.06.1987 | |||
17 | Nico Kanitz (bis 30.06.2013) | 13.05.1980 | |||
18 | Robert Stark (bis 30.06.2009) | 06.11.1986 | |||
19 | David Bergner (bis 30.06.2010) | 02.12.1973 | |||
26 | Markus Krug (bis 30.06.2009) | 17.09.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
Fabian Schößler (bis 31.07.2009) | 18.10.1989 | ||||
4 | Steve Finke (bis 30.06.2012) | 24.11.1987 | |||
6 | Kevin Kittler (bis 30.06.2009) | 24.12.1981 | |||
8 | Maik Kunze (bis 30.06.2009) | 08.03.1977 | |||
11 | René Stark (bis 30.06.2010) | 12.08.1980 | |||
14 | Philip Schubert (bis 30.06.2011) | 10.01.1988 | |||
21 | Benedikt Seipel (bis 30.06.2010) | 12.06.1986 | |||
22 | Marco Hartmann (bis 30.06.2013) | 25.02.1988 | |||
24 | Ronny Hebestreit (bis 30.06.2011) | 09.01.1975 | |||
27 | Pavel David (bis 30.06.2012) | 17.10.1978 | |||
Sturm | |||||
Toni Lindenhahn (bis 30.06.2009) | 15.11.1990 | ||||
9 | Thomas Neubert (bis 30.06.2011) | 14.11.1980 | |||
10 | Chwitscha Schubitidse (bis 29.08.2008) | 31.08.1974 | |||
20 | Milan Janecek (bis 30.06.2010) | 26.08.1979 | |||
23 | Christian Beck (bis 30.06.2009) | 10.03.1988 | |||
28 | Markus Müller (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2011) | 22.05.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.08.2008 15:30 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |