Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jörg Sievers (bis 30.06.2014) | 22.09.1965 | ||||
Trainer | |||||
Dieter Hecking (bis 19.08.2009) | 12.09.1964 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dirk Bremser (bis 31.01.2010) | 01.10.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Robert Enke (bis 10.11.2009) | 24.08.1977 | |||
27 | Florian Fromlowitz (bis 30.06.2010) | 02.07.1986 | |||
30 | Morten Jensen (bis 30.06.2010) | 20.09.1987 | |||
Abwehr | |||||
2 | Vinicius (ab 16.05.2009) (bis 30.06.2010) | 31.07.1980 | |||
5 | Mario Eggimann (bis 30.06.2013) | 24.01.1981 | |||
6 | Steven Cherundolo (bis 30.06.2014) | 19.02.1979 | |||
18 | Michael Tarnat (bis 30.06.2009) | 27.10.1969 | |||
19 | Christian Schulz (bis 30.06.2016) | 01.04.1983 | |||
22 | Frank Fahrenhorst (bis 30.06.2009) | 24.09.1977 | |||
25 | Valerien Ismaël (bis 01.09.2009) | 28.09.1975 | |||
28 | Leon Balogun (bis 30.06.2010) | 28.06.1988 | |||
31 | Tim Hofmann (bis 30.06.2011) | 09.06.1988 | |||
37 | Patrick Herrmann (bis 30.06.2009) | 16.03.1988 | |||
40 | Vinicius (bis 30.04.2009) | 31.07.1980 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Leon Andreasen (ab 29.01.2009) (bis 30.06.2011) | 23.04.1983 | |||
7 | Sérgio da Silva Pinto (bis 30.06.2013) | 16.10.1980 | |||
8 | Altin Lala (bis 30.06.2012) | 18.11.1975 | |||
10 | Arnold Bruggink (bis 30.06.2010) | 24.07.1977 | |||
11 | Szabolcs Huszti (bis 31.01.2009) | 18.04.1983 | |||
14 | Hanno Balitsch (bis 30.06.2010) | 02.01.1981 | |||
15 | Sal Zizzo (bis 30.06.2009) | 03.04.1987 | |||
17 | Gaetan Krebs (bis 30.06.2009) | 18.11.1985 | |||
20 | Jacek Krzynowek (ab 01.02.2009) (bis 30.06.2010) | 15.05.1976 | |||
23 | Tschawdar Jankow (bis 30.06.2009) | 29.03.1984 | |||
26 | Jan Rosenthal (bis 30.06.2010) | 07.04.1986 | |||
33 | Ferhat Bikmaz (bis 30.06.2009) | 06.07.1988 | |||
34 | Konstantin Rausch (bis 30.06.2013) | 15.03.1990 | |||
35 | Bastian Schulz (bis 30.06.2009) | 10.07.1985 | |||
36 | Hendrik Hahne (bis 30.06.2010) | 15.04.1986 | |||
Sturm | |||||
9 | Mike Hanke (bis 31.12.2010) | 05.11.1983 | |||
13 | Jan Schlaudraff (bis 30.06.2015) | 18.07.1983 | |||
24 | Jiří Štajner (bis 30.06.2010) | 27.05.1976 | |||
32 | Mikael Forssell (bis 30.06.2011) | 15.03.1981 | |||
38 | Fatih Yiğituşağı (ab 26.08.2008) (bis 30.06.2009) | 23.11.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.08.2008 15:30 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 23.09.2008 20:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |