Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Perry Bräutigam (bis 30.06.2009) | 28.03.1963 | ||||
Trainer | |||||
Andreas Zachhuber (ab 08.03.2009) (bis 22.02.2010) | 29.05.1962 | ||||
Dieter Eilts (ab 22.11.2008) (bis 06.03.2009) | 13.12.1964 | ||||
Juri Schlünz (ab 11.11.2008) (bis 21.11.2008) | 27.07.1961 | ||||
Frank Pagelsdorf (bis 10.11.2008) | 05.02.1958 | ||||
Co-Trainer | |||||
Thomas Finck (ab 08.03.2009) (bis 21.02.2010) | 11.08.1969 | ||||
Mike Barten (ab 21.11.2008) (bis 06.03.2009) | 20.11.1973 | ||||
Timo Lange (bis 10.11.2008) | 19.01.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Stefan Wächter (bis 30.06.2009) | 20.04.1978 | |||
21 | Jörg Hahnel (bis 30.06.2009) | 11.01.1982 | |||
23 | Kenneth Kronholm (bis 29.07.2009) | 14.10.1985 | |||
37 | Andreas Kerner (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2010) | 05.09.1988 | |||
Abwehr | |||||
2 | Dexter Langen (bis 30.06.2011) | 16.12.1980 | |||
3 | Heath Pearce (bis 10.09.2009) | 13.08.1984 | |||
4 | Orestes (bis 30.06.2010) | 24.03.1981 | |||
5 | Benjamin Lense (bis 30.06.2009) | 30.11.1978 | |||
16 | Assani Lukimya (bis 15.08.2009) | 25.01.1986 | |||
18 | Bastian Oczipka (ab 27.08.2008) (bis 31.12.2009) | 12.01.1989 | |||
19 | Tom Buschke (bis 30.06.2010) | 29.02.1988 | |||
22 | Sebastian Albert (bis 06.01.2010) | 26.02.1987 | |||
23 | Diego Morais (bis 30.06.2010) | 11.02.1983 | |||
26 | Stephan Gusche (ab 30.01.2009) (bis 30.06.2010) | 13.02.1990 | |||
28 | Gledson (bis 30.06.2009) | 04.09.1979 | |||
31 | Kai Bülow (bis 30.06.2010) | 31.05.1986 | |||
35 | Kevin Schöneberg (ab 27.01.2009) (bis 30.06.2010) | 24.08.1985 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Martin Retov (bis 30.06.2010) | 05.05.1980 | |||
8 | Krisztian Lisztes (ab 11.01.2009) (bis 30.06.2009) | 02.07.1976 | |||
8 | Đorđije Ćetković (bis 07.01.2009) | 03.01.1983 | |||
10 | Zafer Yelen (bis 30.06.2009) | 30.08.1986 | |||
13 | Mario Fillinger (bis 30.06.2010) | 10.10.1984 | |||
14 | Sebastian Svård (ab 08.01.2009) (bis 30.06.2009) | 15.01.1983 | |||
15 | Christian Rahn (bis 31.12.2008) | 15.06.1979 | |||
17 | Tobias Rathgeb (bis 06.01.2010) | 03.05.1982 | |||
20 | Kevin Schindler (bis 30.06.2009) | 21.05.1988 | |||
25 | Simon Tüting (bis 30.06.2009) | 07.09.1986 | |||
27 | Fin Bartels (bis 30.06.2010) | 07.02.1987 | |||
29 | Tobias Jänicke (bis 29.08.2012) | 16.03.1989 | |||
32 | Felix Kroos (ab 18.10.2008) (bis 30.06.2010) | 12.03.1991 | |||
33 | Guido Koçer (bis 30.06.2009) | 15.09.1988 | |||
Sturm | |||||
7 | Régis Dorn (bis 30.06.2009) | 22.12.1979 | |||
9 | Enrico Kern (bis 30.06.2010) | 12.03.1979 | |||
11 | Robert Lechleiter (bis 25.01.2009) | 01.07.1980 | |||
15 | Henri Myntti (ab 26.01.2009) (bis 25.11.2009) | 23.03.1982 | |||
26 | Addy Menga (bis 06.01.2009) | 28.09.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.08.2008 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 23.09.2008 19:00 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 28.01.2009 20:30 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |