Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Manfred Gloger (bis 30.06.2010) | 14.09.1962 | ||||
Trainer | |||||
Peter Neururer (ab 17.11.2008) (bis 30.10.2009) | 26.04.1955 | ||||
Heiko Scholz (ab 12.11.2008) (bis 16.11.2008) | 07.01.1966 | ||||
Rudi Bommer (bis 09.11.2008) | 19.08.1957 | ||||
Co-Trainer | |||||
Uwe Speidel (bis 30.06.2010) | 27.03.1971 | ||||
Heiko Scholz (bis 30.06.2009) | 07.01.1966 | ||||
Torwart | |||||
1 | Tom Starke (bis 30.06.2010) | 18.03.1981 | |||
18 | Marcel Herzog (bis 30.06.2010) | 28.06.1980 | |||
26 | Sven Beuckert (bis 30.06.2009) | 12.12.1973 | |||
Abwehr | |||||
Matthias Tietz (ab 15.02.2009) (bis 30.06.2009) | 06.02.1990 | ||||
2 | Bernd Korzynietz (ab 15.01.2009) (bis 30.06.2010) | 08.09.1979 | |||
2 | Fernando Ávalos (bis 20.01.2009) | 31.03.1978 | |||
3 | Tiago Calvano (bis 30.06.2010) | 19.05.1981 | |||
4 | Björn Schlicke (bis 30.06.2010) | 23.06.1981 | |||
5 | Mounir Chaftar (bis 31.01.2009) | 29.01.1986 | |||
14 | Serge Branco (bis 30.06.2009) | 11.10.1980 | |||
22 | Pablo Cáceres (bis 30.06.2009) | 22.04.1985 | |||
25 | Alexander Meyer (bis 30.06.2010) | 19.10.1983 | |||
28 | Olivier Veigneau (bis 30.06.2011) | 16.07.1985 | |||
32 | Markus Brzenska (bis 30.06.2009) | 25.05.1984 | |||
33 | Gordon Schildenfeld (ab 01.09.2008) (bis 30.06.2009) | 18.03.1985 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Olcay Şahan (bis 30.06.2009) | 26.05.1987 | |||
8 | Mihai Tararache (bis 30.06.2011) | 25.10.1977 | |||
10 | Cédric Makiadi (bis 30.06.2009) | 23.02.1984 | |||
11 | Christian Tiffert (bis 30.06.2009) | 18.02.1982 | |||
13 | Adam Bodzek (bis 31.12.2010) | 07.09.1985 | |||
15 | Gregory Christ (bis 30.06.2009) | 04.10.1982 | |||
20 | Ivica Grlić (bis 04.10.2011) | 06.08.1975 | |||
23 | Änis Ben-Hatira (ab 01.02.2009) (bis 30.06.2009) | 18.07.1988 | |||
29 | Tobias Willi (bis 30.06.2010) | 14.12.1979 | |||
30 | Maicon (bis 11.09.2009) | 14.09.1985 | |||
Sturm | |||||
7 | Sandro Wagner (bis 31.01.2010) | 29.11.1987 | |||
9 | Salou Ibrahim (bis 31.01.2009) | 29.05.1979 | |||
16 | Nicky Adler (bis 30.06.2010) | 23.05.1985 | |||
19 | Dorge Kouemaha (bis 29.08.2009) | 28.06.1983 | |||
21 | Chinedu Ede (bis 30.06.2009) | 05.02.1987 | |||
23 | Simon Terodde (bis 07.01.2009) | 02.03.1988 | |||
27 | Valentine Atem (bis 28.01.2009) | 26.08.1979 | |||
35 | Marcel Heller (ab 28.08.2008) (bis 30.06.2009) | 12.02.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 10.08.2008 14:30 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 23.09.2008 20:30 Uhr |
5 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |