Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jörg Jüttner (bis 30.06.2009) | |||||
Trainer | |||||
Roger Schmidt (bis 19.03.2010) | 13.03.1967 | ||||
Co-Trainer | |||||
Tobias Stock (bis 30.06.2010) | 26.10.1979 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michael Joswig (bis 30.06.2009) | 13.06.1975 | |||
22 | David Buchholz (bis 30.06.2009) | 05.08.1984 | |||
26 | Kieran Schulze-Marmeling (bis 30.06.2010) | 06.05.1989 | |||
Abwehr | |||||
2 | Lars Remmert (bis 30.06.2009) | 22.10.1979 | |||
3 | Simon Talarek (bis 31.12.2008) | 08.07.1985 | |||
4 | Orhan Özkara (bis 30.06.2011) | 01.01.1979 | |||
5 | Guerino Capretti (bis 30.06.2010) | 05.02.1982 | |||
8 | Arthur Matlik (bis 30.06.2010) | 02.09.1977 | |||
21 | Harry Pufal (bis 30.06.2010) | 12.10.1987 | |||
30 | Jens Wissing (bis 30.06.2010) | 02.01.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Uwe Seggewiß (bis 30.06.2009) | 10.03.1980 | |||
7 | Kurtulus Öztürk (bis 31.12.2008) | 07.04.1980 | |||
10 | Massih Wassey (bis 30.06.2009) | 18.06.1988 | |||
11 | Marvin Bakalorz (bis 30.06.2010) | 13.09.1989 | |||
14 | Julian Loose (bis 25.01.2012) | 17.05.1985 | |||
15 | Selcuk Dede (bis 31.12.2008) | 02.01.1984 | |||
16 | David Lauretta (bis 30.06.2010) | 15.09.1983 | |||
19 | Ivica Ivičević (bis 30.06.2010) | 19.06.1981 | |||
20 | Mehmet Kara (bis 30.06.2009) | 21.11.1983 | |||
23 | Massimo Ornatelli (bis 30.06.2012) | 17.01.1986 | |||
25 | Rafael Maccauro (bis 30.06.2010) | 26.09.1986 | |||
28 | Robert Magos (bis 30.06.2009) | 25.07.1988 | |||
Sturm | |||||
9 | Michael Erzen (bis 30.06.2010) | 03.06.1982 | |||
17 | Marius Sowislo (bis 30.06.2009) | 14.11.1982 | |||
18 | Timo Scherping (bis 30.06.2010) | 18.04.1988 | |||
29 | Wilson Pereira (ab 22.07.2008) (bis 31.12.2009) | 16.11.1988 | |||
33 | Jérôme Assauer (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2010) | 06.06.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 08.08.2008 20:30 Uhr |
5 : 6 i.E. |
Schema Vergleich |