Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Thorsten Albustin (bis 30.06.2009) | 04.01.1974 | ||||
Trainer | |||||
Ralf Aussem (ab 07.05.2009) (bis 30.06.2009) | 01.09.1960 | ||||
Ernst Middendorp (ab 07.04.2009) (bis 06.05.2009) | 28.10.1958 | ||||
Michael Kulm (bis 01.04.2009) | 28.11.1965 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ralf Aussem (bis 06.05.2009) | 01.09.1960 | ||||
Torwart | |||||
1 | Robin Himmelmann (bis 30.06.2010) | 05.02.1989 | |||
20 | André Maczkowiak (bis 30.06.2010) | 01.04.1983 | |||
Abwehr | |||||
Dirk Caspers (ab 18.04.2009) (bis 30.06.2009) | 31.05.1980 | ||||
2 | Arda Yavuz (bis 31.12.2008) | 04.05.1989 | |||
3 | Adnan Karabas (bis 30.06.2009) | 22.05.1989 | |||
4 | David Czyszczon (bis 30.06.2009) | 04.09.1981 | |||
5 | Stefan Lorenz (bis 30.06.2009) | 19.09.1981 | |||
6 | Kai von der Gathen (bis 30.06.2009) | 29.04.1990 | |||
50 | Sebastian Zinke (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2009) | 20.02.1985 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Markus Neumayr (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2010) | 26.03.1986 | |||
7 | Jozef Kotula (bis 30.06.2009) | 25.09.1976 | |||
8 | Dennis Bührer (bis 30.06.2010) | 13.03.1983 | |||
10 | Bora Karadag (bis 30.06.2009) | 17.05.1990 | |||
13 | Mike Wunderlich (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2009) | 25.03.1986 | |||
14 | Turgul Aydin (bis 30.06.2010) | 23.12.1987 | |||
15 | Krisha Penn (bis 30.06.2009) | 10.04.1987 | |||
17 | Robert Mainka (bis 30.06.2010) | 03.08.1982 | |||
19 | Stefan Kühne (bis 30.06.2009) | 15.08.1980 | |||
21 | Michael Lorenz (bis 30.06.2010) | 11.01.1979 | |||
23 | Tayfun Cagiroglu (bis 30.06.2009) | 31.08.1987 | |||
25 | Michél Harrer (bis 30.06.2009) | 10.05.1987 | |||
28 | Oliver Ritz (bis 31.12.2008) | 05.03.1989 | |||
Sturm | |||||
Emrah Uzun (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2009) | 26.08.1987 | ||||
9 | Sascha Mölders (bis 27.01.2010) | 20.03.1985 | |||
11 | Haluk Türkeri (bis 30.06.2009) | 07.11.1986 | |||
16 | Chamdin Said (bis 30.06.2009) | 29.10.1987 | |||
18 | Markus Kurth (bis 30.06.2010) | 30.07.1973 | |||
22 | Samet Alpay (bis 30.06.2009) | 30.03.1988 | |||
24 | Silvio Pagano (bis 30.06.2009) | 12.09.1985 | |||
26 | Leon Enzmann (bis 30.06.2009) | 28.10.1990 | |||
27 | Marcel Platzek (bis 30.06.2009) | 21.05.1990 | |||
29 | Vincent Wagner (bis 30.06.2009) | 05.04.1986 | |||
41 | Marcel Stiepermann (ab 01.12.2008) (bis 30.06.2009) | 20.04.1986 | |||
43 | Paul Jans (bis 31.07.2008) | 05.08.1981 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.08.2008 15:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |