Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Rainer Berg (bis 30.06.2011) | 21.08.1965 | ||||
Trainer | |||||
Ralph Hasenhüttl (bis 22.02.2010) | 09.08.1967 | ||||
Co-Trainer | |||||
Matthias Lust (bis 22.02.2010) | 27.04.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Darius Kampa (bis 30.06.2011) | 16.01.1977 | |||
24 | Christian Berchthold (bis 30.06.2009) | 04.05.1984 | |||
30 | Nico Formella (bis 30.06.2009) | 30.05.1987 | |||
Abwehr | |||||
2 | Thorsten Schulz (bis 30.06.2011) | 05.12.1984 | |||
3 | Raphael Schaschko (bis 30.06.2009) | 07.06.1985 | |||
4 | Ralf Bucher (bis 30.06.2009) | 06.04.1972 | |||
5 | Milan Šušak (bis 30.06.2010) | 29.01.1984 | |||
18 | Stefan Frühbeis (bis 30.06.2009) | 01.03.1979 | |||
19 | Dennis Polak (bis 30.06.2009) | 24.01.1981 | |||
20 | Patrick Ziegler (bis 30.06.2010) | 09.02.1990 | |||
23 | Boris Leschinski (bis 31.12.2008) | 07.11.1983 | |||
26 | Christian Hain (bis 30.06.2010) | 11.02.1987 | |||
27 | Florian Hörnig (bis 30.06.2009) | 06.08.1986 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Roman Týce (bis 30.06.2011) | 07.05.1977 | |||
8 | Robert Zillner (bis 30.06.2010) | 04.08.1985 | |||
10 | Ricardo Villar (bis 30.06.2009) | 11.08.1979 | |||
15 | Christian Grujicic (bis 30.06.2009) | 17.04.1988 | |||
16 | Orkan Balkan (bis 30.06.2011) | 12.03.1987 | |||
17 | Timo Nagy (bis 30.06.2009) | 20.04.1983 | |||
22 | Marco Pasiciel (bis 30.06.2009) | 26.07.1989 | |||
25 | Oliver Fink (bis 30.06.2009) | 06.06.1982 | |||
32 | Maximilian Pfaffinger (ab 01.09.2008) (bis 30.06.2009) | 06.05.1988 | |||
35 | Manuel Konrad (ab 27.01.2009) (bis 30.06.2010) | 14.04.1988 | |||
Sturm | |||||
7 | Tobias Schweinsteiger (bis 30.06.2010) | 12.03.1982 | |||
9 | Thomas Rathgeber (bis 30.06.2010) | 30.04.1985 | |||
11 | Bastian Bischoff (bis 30.06.2010) | 04.12.1984 | |||
13 | Marcus Steegmann (bis 30.06.2010) | 04.02.1981 | |||
14 | Anton Fink (bis 30.06.2009) | 31.07.1987 | |||
28 | Sebastian Mützel (ab 01.11.2008) (bis 30.06.2009) | 06.08.1989 | |||
33 | Stephan Thee (ab 13.12.2008) (bis 30.06.2009) | 26.07.1988 | |||
34 | Francisco Copado (ab 06.01.2009) (bis 31.03.2009) | 19.07.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 08.08.2008 20:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |