Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Sebastian Rauch (bis 30.06.2013) | 20.09.1981 | ||||
Trainer | |||||
Dietmar Demuth (bis 14.05.2012) | 14.01.1955 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jens Härtel (bis 30.06.2011) | 07.06.1969 | ||||
Torwart | |||||
Sebastian Weidlich (ab 07.01.2009) (bis 30.06.2009) | 25.01.1976 | ||||
1 | Marian Unger (bis 30.06.2012) | 17.11.1983 | |||
23 | Daniel Zacher (bis 30.06.2012) | 04.11.1988 | |||
Abwehr | |||||
2 | Dirk Jonelat (bis 30.06.2009) | 17.02.1982 | |||
3 | Ronny Surma (bis 30.06.2009) | 17.04.1988 | |||
6 | Tom Mauersberger (bis 31.12.2008) | 19.01.1985 | |||
7 | Matthias Rudolph (bis 30.06.2013) | 06.09.1982 | |||
14 | Joan Oumari (bis 30.06.2011) | 19.08.1988 | |||
15 | Hassan Oumari (bis 30.06.2009) | 11.08.1986 | |||
31 | Bastian Zenk (bis 30.06.2009) | 05.07.1980 | |||
Mittelfeld | |||||
Rico Eichstädt (ab 29.05.2009) (bis 31.05.2009) | 18.06.1990 | ||||
5 | Denis Weidlich (bis 30.06.2010) | 08.07.1986 | |||
8 | Patrick Moritz (bis 30.06.2010) | 22.10.1977 | |||
10 | Sven Hartwig (bis 30.06.2010) | 08.07.1984 | |||
13 | Rainer Müller (bis 30.06.2009) | 15.05.1986 | |||
17 | Julian Prochnow (bis 30.06.2015) | 01.07.1986 | |||
19 | Ümit Ergirdi (bis 30.06.2011) | 05.11.1981 | |||
25 | Almedin Civa (bis 30.06.2012) | 27.04.1972 | |||
33 | Björn Laars (bis 30.06.2010) | 05.12.1974 | |||
Sturm | |||||
9 | Clemens Lange (bis 31.12.2009) | 23.04.1986 | |||
11 | Christopher Kolm (bis 30.06.2009) | 21.04.1983 | |||
16 | Daniel Frahn (bis 30.06.2010) | 03.06.1987 | |||
20 | Stefan Kutschke (bis 30.06.2010) | 03.11.1988 | |||
21 | Christian Dreier (bis 30.06.2009) | 14.02.1984 | |||
30 | Tobias Francisco (bis 30.06.2010) | 31.03.1988 | |||
30 | Babacar N'Diaye (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2009) | 12.12.1973 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.08.2008 15:30 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |