Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Ferenc Rott (bis 30.06.2009) | 06.10.1970 | ||||
Trainer | |||||
Živojin Juškić (ab 21.04.2009) (bis 20.03.2010) | 16.12.1969 | ||||
Gerhard Kleppinger (bis 20.04.2009) | 01.03.1958 | ||||
Torwart | |||||
Robin Schreiner (bis 30.06.2009) | 23.08.1989 | ||||
1 | Rainer Adolf (bis 31.12.2010) | 13.12.1984 | |||
21 | Dennis Fromm (bis 30.06.2009) | 21.05.1987 | |||
Abwehr | |||||
Stefan Malcherowitz (bis 30.06.2010) | 09.02.1988 | ||||
George Worcester (ab 04.06.2009) (bis 06.06.2010) | 28.02.1991 | ||||
2 | Patrick Neumann (bis 30.06.2009) | 26.03.1976 | |||
3 | Michael Bodnar (bis 30.06.2010) | 02.01.1982 | |||
4 | Marco Betz (bis 30.06.2009) | 11.08.1986 | |||
5 | Krisztian Szollar (bis 30.06.2009) | 30.08.1980 | |||
15 | Daniel Rasch (bis 30.06.2009) | 06.04.1981 | |||
18 | Christian Wiesner (bis 30.06.2010) | 22.09.1981 | |||
22 | Pascal Pellowski (bis 30.06.2009) | 18.12.1988 | |||
33 | Christian Remmers (bis 30.06.2009) | 19.02.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Davide Faga (bis 31.12.2008) | 24.11.1987 | |||
7 | Sven Sökler (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2011) | 09.11.1984 | |||
7 | Sebastian Heß (bis 31.12.2008) | 21.10.1987 | |||
10 | Muharrem Reka (ab 06.06.2009) (bis 30.06.2010) | 16.03.1990 | |||
10 | David Kienast (bis 30.06.2009) | 01.04.1989 | |||
11 | Nikola Jovanovic (bis 30.06.2009) | 19.11.1973 | |||
16 | Simon Schmidt (bis 30.06.2009) | 14.01.1984 | |||
19 | Blerton Muca (ab 25.04.2009) (bis 30.06.2010) | 11.02.1990 | |||
19 | Sebastian Szikal (bis 30.06.2009) | 17.11.1986 | |||
20 | Alvano Kröh (bis 30.06.2009) | 11.07.1985 | |||
39 | Silas Rauschmayr (bis 30.06.2009) | 25.05.1987 | |||
Sturm | |||||
Emmanuel Peterson (ab 01.03.2009) (bis 30.06.2009) | 31.03.1986 | ||||
8 | Sebastian Glasner (bis 27.07.2008) | 06.05.1985 | |||
9 | Fabio Eidelwein (bis 31.12.2008) | 13.06.1975 | |||
13 | Elia Soriano (bis 30.06.2010) | 26.06.1989 | |||
14 | Rudi Hübner (bis 30.06.2009) | 15.06.1986 | |||
20 | Ali Kandemir (ab 30.05.2009) (bis 30.06.2010) | 11.04.1990 | |||
23 | Andreas Baufeldt (ab 26.07.2008) (bis 30.06.2009) | 15.03.1984 | |||
26 | Christoph Weber (bis 31.12.2008) | 26.08.1986 | |||
34 | Christopher Nguyen (bis 30.06.2009) | 13.01.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 10.08.2008 16:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |