Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Steffen Vogler (bis 30.06.2014) | 17.06.1966 | ||||
Trainer | |||||
Hans-Werner Moser (ab 24.03.2009) (bis 09.02.2010) | 24.09.1964 | ||||
Wolfgang Frank (ab 19.12.2008) (bis 23.03.2009) | 21.02.1951 | ||||
Christian Hock (bis 17.12.2008) | 11.04.1970 | ||||
Co-Trainer | |||||
Sandro Schwarz (ab 24.03.2009) (bis 08.03.2010) | 17.10.1978 | ||||
Hans-Werner Moser (bis 23.03.2009) | 24.09.1964 | ||||
Torwart | |||||
1 | Thomas Richter (bis 30.06.2009) | 19.08.1980 | |||
23 | Marc Birkenbach (bis 30.06.2010) | 12.02.1987 | |||
31 | Alexander Walke (bis 30.06.2009) | 06.06.1983 | |||
Abwehr | |||||
2 | Fabian Schönheim (ab 12.01.2009) (bis 30.06.2009) | 14.02.1987 | |||
3 | Thorsten Barg (bis 30.06.2013) | 25.08.1986 | |||
4 | Dajan Šimac (bis 30.06.2009) | 04.01.1982 | |||
5 | Marko Kopilaš (bis 30.06.2009) | 22.07.1983 | |||
6 | Vlado Jeknic (bis 30.06.2009) | 14.08.1983 | |||
14 | Nikolaos Nakas (bis 30.06.2009) | 13.04.1982 | |||
16 | Kristjan Glibo (bis 30.06.2009) | 01.04.1982 | |||
19 | Aleš Kokot (bis 30.06.2009) | 23.10.1979 | |||
26 | Torge Hollmann (bis 15.07.2010) | 28.01.1982 | |||
28 | Benjamin Hübner (bis 30.06.2009) | 04.07.1989 | |||
36 | Saïdou Panandétiguiri (bis 30.06.2009) | 22.03.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Björn Ziegenbein (bis 18.08.2010) | 30.04.1986 | |||
8 | Sandro Schwarz (bis 23.03.2009) | 17.10.1978 | |||
10 | Hajrudin Catic (bis 30.06.2009) | 23.03.1975 | |||
11 | Benjamin Siegert (bis 30.06.2009) | 07.07.1981 | |||
18 | Slobodan Lakičević (bis 30.06.2009) | 12.01.1988 | |||
22 | Sascha Amstätter (bis 30.06.2010) | 08.11.1977 | |||
29 | Christopher Hübner (bis 30.06.2009) | 15.11.1986 | |||
30 | Patrick Bick (bis 30.06.2009) | 12.03.1977 | |||
33 | Lewan Zkitischwili (ab 01.02.2009) (bis 30.06.2009) | 10.10.1976 | |||
34 | Ertan Ekiz (bis 30.06.2009) | 14.04.1986 | |||
Sturm | |||||
9 | Dennis Schmidt (bis 30.06.2009) | 18.04.1988 | |||
13 | Ronny König (bis 30.06.2009) | 02.06.1983 | |||
15 | Abdelaziz Ahanfouf (bis 31.12.2008) | 14.01.1978 | |||
20 | Sanibal Orahovac (bis 30.06.2009) | 12.12.1978 | |||
21 | Erwin Koen (bis 30.06.2009) | 07.09.1978 | |||
24 | Dominik Stroh-Engel (ab 01.12.2008) (bis 30.06.2010) | 27.11.1985 | |||
25 | Bakary Diakité (bis 02.08.2009) | 09.11.1980 | |||
27 | Aykut Öztürk (bis 30.06.2010) | 07.11.1987 | |||
33 | Hui Xie (bis 06.01.2009) | 14.02.1975 | |||
38 | Marcel Ziemer (ab 06.01.2009) (bis 30.06.2010) | 03.08.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 10.08.2008 16:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.09.2008 19:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 28.01.2009 20:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 04.03.2009 19:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |