Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Peter Rubeck (bis 30.06.2014) | 28.12.1961 | ||||
Torwart | |||||
Mirko Bitzer (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2010) | 05.04.1974 | ||||
Assen Alexov (ab 01.09.2008) (bis 31.12.2008) | 24.06.1987 | ||||
1 | Tim Schiefer (bis 30.06.2009) | 20.11.1987 | |||
22 | Sven Höh (bis 30.06.2009) | 04.04.1984 | |||
Abwehr | |||||
2 | Thomas Kreiser (bis 30.06.2009) | 03.04.1987 | |||
3 | Stephan Schwarz (bis 30.06.2009) | 12.10.1984 | |||
4 | Jochen Hartmann (bis 30.06.2009) | 22.03.1983 | |||
5 | Benny Früh (bis 30.06.2012) | 20.11.1986 | |||
12 | Alexej Schwindt (bis 30.06.2012) | 12.03.1986 | |||
16 | Peter Raje (bis 30.06.2009) | 29.08.1989 | |||
17 | Daniel Paulus (bis 30.06.2009) | 28.12.1979 | |||
21 | Florian Grünfelder (bis 30.06.2009) | 01.02.1989 | |||
23 | Kevin Rubeck (bis 30.06.2009) | 20.10.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
Roger Pandong (bis 30.06.2009) | 20.11.1983 | ||||
6 | Martin Gries (bis 21.08.2013) | 17.12.1984 | |||
7 | Alexander Condé (bis 30.06.2009) | 30.06.1981 | |||
8 | Enrico Simon (bis 30.06.2009) | 17.05.1987 | |||
11 | Christian Mehle (bis 30.06.2009) | 01.07.1972 | |||
14 | Thomas Jirachai (bis 30.06.2010) | 24.11.1981 | |||
18 | Thomas Frei (bis 30.06.2009) | 12.01.1982 | |||
19 | David Pietrzyk (bis 30.06.2009) | 17.12.1989 | |||
24 | Lukas Österreicher (bis 30.06.2009) | 15.07.1989 | |||
25 | Jan-Olav Frank (bis 30.06.2009) | 15.06.1989 | |||
27 | Markus Schmidt (bis 30.06.2009) | 22.03.1989 | |||
Sturm | |||||
9 | Marco Ludy (bis 30.06.2009) | 15.04.1979 | |||
10 | Lars Schmitt (bis 30.06.2009) | 03.04.1982 | |||
13 | Nathan LaGrave (bis 30.06.2009) | 15.08.1987 | |||
15 | Dennis Müller (bis 30.06.2009) | 24.09.1986 | |||
19 | Ali Nuhic (bis 30.06.2010) | 18.08.1978 | |||
26 | Eugen Hergert (bis 30.06.2009) | 02.05.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 07.08.2008 20:30 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |