Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
César Thier (bis 30.06.2011) | 15.10.1967 | ||||
Trainer | |||||
Ralf Rangnick (bis 31.12.2010) | 29.06.1958 | ||||
Co-Trainer | |||||
Peter Zeidler (bis 31.12.2010) | 08.08.1962 | ||||
Tomislav Marić (bis 30.06.2009) | 28.01.1973 | ||||
Achim Sarstedt (bis 30.06.2009) | 02.10.1959 | ||||
Torwart | |||||
1 | Daniel Haas (bis 30.06.2012) | 01.08.1983 | |||
27 | Ramazan Özcan (bis 31.12.2009) | 28.06.1984 | |||
28 | Timo Hildebrand (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2010) | 05.04.1979 | |||
29 | Daniel Bernhardt (bis 30.06.2009) | 21.08.1985 | |||
30 | Thorsten Kirschbaum (bis 09.01.2009) | 20.04.1987 | |||
Abwehr | |||||
2 | Andreas Beck (bis 30.06.2015) | 13.03.1987 | |||
3 | Matthias Jaissle (bis 13.02.2014) | 05.04.1988 | |||
5 | Marvin Compper (bis 24.01.2013) | 14.06.1985 | |||
6 | Fabrício (ab 29.01.2009) (bis 15.06.2009) | 20.02.1990 | |||
14 | Christoph Janker (bis 30.06.2009) | 14.02.1985 | |||
24 | Per Nilsson (bis 30.06.2010) | 15.09.1982 | |||
26 | Andreas Ibertsberger (bis 30.06.2012) | 27.07.1982 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Dragan Paljić (bis 18.08.2008) | 08.04.1983 | |||
10 | Selim Teber (bis 30.06.2009) | 07.03.1981 | |||
11 | Jochen Seitz (bis 06.01.2009) | 11.10.1976 | |||
13 | Zsolt Löw (bis 25.01.2009) | 29.04.1979 | |||
17 | Tobias Weis (bis 30.06.2012) | 30.07.1985 | |||
21 | Luiz Gustavo (bis 31.12.2010) | 23.07.1987 | |||
23 | Sejad Salihović (bis 30.06.2015) | 08.10.1984 | |||
25 | Isaac Vorsah (bis 30.06.2010) | 21.06.1988 | |||
33 | Carlos Eduardo (bis 30.06.2009) | 18.07.1987 | |||
34 | Boris Vukčević (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2010) | 16.03.1990 | |||
37 | Jonas Strifler (bis 30.06.2009) | 30.01.1990 | |||
39 | Pascal Groß (ab 01.05.2009) (bis 30.06.2010) | 15.06.1991 | |||
Sturm | |||||
9 | Demba Ba (bis 27.01.2011) | 25.05.1985 | |||
12 | Wellington (ab 06.08.2008) (bis 30.08.2009) | 11.02.1988 | |||
16 | Kai Herdling (ab 26.01.2009) (bis 30.06.2010) | 27.06.1984 | |||
18 | Boubacar Sanogo (ab 27.01.2009) (bis 30.06.2009) | 17.12.1982 | |||
19 | Vedad Ibišević (bis 24.01.2012) | 06.08.1984 | |||
20 | Chinedu Obasi (bis 31.12.2011) | 01.06.1986 | |||
22 | Francisco Copado (bis 16.12.2008) | 19.07.1974 | |||
36 | Marco Terrazzino (bis 30.06.2009) | 15.04.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 10.08.2008 17:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.09.2008 20:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |