Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Peter Greiber (bis 30.06.2014) | 28.10.1968 | ||||
Trainer | |||||
Marcel Koller (bis 20.09.2009) | 11.11.1960 | ||||
Co-Trainer | |||||
Frank Heinemann (bis 20.09.2009) | 08.01.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Daniel Fernandes (bis 17.01.2010) | 25.09.1983 | |||
27 | Andreas Lengsfeld (bis 30.06.2009) | 16.05.1986 | |||
31 | Rene Renno (bis 30.06.2010) | 19.02.1979 | |||
32 | Philipp Heerwagen (bis 30.06.2009) | 13.04.1983 | |||
Abwehr | |||||
2 | Matias Concha (bis 03.06.2010) | 31.03.1980 | |||
4 | Marcel Maltritz (bis 30.06.2014) | 02.10.1978 | |||
6 | Christian Fuchs (bis 18.07.2010) | 07.04.1986 | |||
20 | Mërgim Mavraj (bis 18.01.2011) | 09.06.1986 | |||
21 | Marc Pfertzel (bis 13.01.2011) | 21.05.1981 | |||
24 | Philipp Bönig (bis 30.06.2012) | 20.03.1980 | |||
25 | Anthar Yahia (bis 16.07.2011) | 21.03.1982 | |||
30 | Patrick Fabian (bis 30.06.2010) | 11.10.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Christoph Dabrowski (bis 30.06.2013) | 01.07.1978 | |||
7 | Paul Freier (bis 30.06.2014) | 26.07.1979 | |||
8 | Thomas Zdebel (bis 06.01.2009) | 25.05.1973 | |||
10 | Joël Epalle (bis 30.06.2010) | 20.02.1978 | |||
15 | Daniel Imhof (bis 13.01.2010) | 22.11.1977 | |||
18 | Oliver Schröder (bis 30.06.2009) | 11.06.1980 | |||
19 | Dennis Grote (bis 31.12.2010) | 09.08.1986 | |||
22 | Mimoun Azaouagh (bis 30.06.2010) | 17.11.1982 | |||
23 | Shinji Ono (bis 08.01.2010) | 27.09.1979 | |||
26 | Heinrich Schmidtgal (bis 30.06.2009) | 20.11.1985 | |||
28 | David Zajas (bis 30.06.2009) | 01.05.1983 | |||
29 | Dilaver Güçlü (bis 30.06.2009) | 20.02.1986 | |||
40 | Kevin Vogt (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2009) | 23.09.1991 | |||
Sturm | |||||
9 | Stanislav Šesták (bis 30.06.2010) | 16.12.1982 | |||
11 | Marcin Mięciel (bis 30.06.2009) | 22.12.1975 | |||
13 | Danny Fuchs (bis 06.01.2009) | 25.02.1976 | |||
14 | Diego Klimowicz (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2010) | 06.07.1974 | |||
16 | Vahid Hashemian (bis 30.06.2010) | 21.07.1976 | |||
17 | Sinan Kaloğlu (bis 30.06.2009) | 10.06.1981 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 08.08.2008 20:30 Uhr |
5 : 6 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.09.2008 19:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |