Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Gerry Ehrmann (bis 30.06.2015) | 18.02.1959 | ||||
Trainer | |||||
Marco Kurz (bis 19.03.2012) | 16.05.1969 | ||||
Co-Trainer | |||||
Roger Lutz (bis 30.06.2012) | 15.07.1964 | ||||
Torwart | |||||
1 | Tobias Sippel (bis 30.06.2015) | 22.03.1988 | |||
27 | Marco Knaller (ab 01.01.2010) (bis 30.06.2012) | 26.03.1987 | |||
29 | Kevin Trapp (bis 30.06.2012) | 08.07.1990 | |||
35 | Luis Robles (bis 30.06.2010) | 11.05.1984 | |||
Abwehr | |||||
2 | Moussa Ouattara (bis 30.06.2010) | 31.12.1981 | |||
5 | Martin Amedick (bis 30.01.2012) | 06.09.1982 | |||
6 | Mathias Abel (bis 30.06.2013) | 22.06.1981 | |||
14 | Manuel Hornig (bis 26.08.2010) | 18.12.1982 | |||
17 | Alexander Bugera (bis 30.06.2013) | 08.08.1978 | |||
18 | Christoph Buchner (bis 30.06.2010) | 23.07.1989 | |||
20 | Rodnei (bis 30.08.2012) | 11.09.1985 | |||
23 | Florian Dick (bis 30.06.2014) | 09.11.1984 | |||
25 | Daniel Pavlovic (bis 30.06.2010) | 22.04.1988 | |||
28 | Marcel Correia (bis 30.06.2011) | 16.05.1989 | |||
30 | Fabian Müller (bis 30.06.2010) | 06.11.1986 | |||
38 | Sascha Kotysch (bis 30.06.2010) | 02.10.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Dario Damjanović (bis 30.06.2010) | 23.07.1981 | |||
4 | Bastian Schulz (bis 22.08.2011) | 10.07.1985 | |||
7 | Dragan Paljić (bis 30.06.2010) | 08.04.1983 | |||
8 | Sidney Sam (bis 30.06.2010) | 31.01.1988 | |||
10 | Anel Džaka (bis 31.01.2010) | 19.09.1980 | |||
11 | Danny Fuchs (bis 30.06.2010) | 25.02.1976 | |||
13 | Mario Klinger (bis 30.06.2010) | 27.12.1986 | |||
15 | Georges Mandjeck (bis 30.06.2010) | 09.12.1988 | |||
19 | Jiří Bilek (bis 18.01.2012) | 04.11.1983 | |||
21 | Pierre De Wit (ab 01.01.2010) (bis 04.08.2013) | 26.09.1987 | |||
22 | Ivo Iličević (bis 30.08.2011) | 14.11.1986 | |||
22 | Laurentiu Reghecampf (bis 30.06.2010) | 19.09.1975 | |||
33 | Markus Steinhöfer (ab 01.01.2010) (bis 30.06.2010) | 07.03.1986 | |||
37 | Ricky Pinheiro (bis 31.12.2009) | 01.02.1989 | |||
Sturm | |||||
9 | Srđan Lakić (bis 30.06.2011) | 02.10.1983 | |||
24 | Kai Hesse (bis 06.01.2010) | 20.06.1985 | |||
26 | Erik Jendrišek (bis 30.06.2010) | 26.10.1986 | |||
31 | Alper Akçam (bis 30.06.2010) | 01.09.1987 | |||
32 | Adam Nemec (ab 27.07.2009) (bis 26.01.2012) | 02.09.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 31.07.2009 20:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.09.2009 20:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 28.10.2009 19:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |