Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jo Stock (bis 17.11.2009) | 15.09.1963 | ||||
Trainer | |||||
Carsten Müller (ab 24.03.2010) (bis 30.06.2010) | 03.10.1971 | ||||
Steffen Baumgart (bis 23.03.2010) | 05.01.1972 | ||||
Co-Trainer | |||||
Frank Windelband (bis 30.06.2010) | 03.10.1960 | ||||
Carsten Müller (bis 23.03.2010) | 03.10.1971 | ||||
Torwart | |||||
1 | Matthias Tischer (bis 30.06.2016) | 09.11.1985 | |||
12 | Christian Beer (bis 31.12.2011) | 30.11.1980 | |||
30 | Konstantin Filatov (bis 31.12.2009) | 16.08.1989 | |||
39 | Franco Flückiger (bis 30.06.2010) | 01.03.1991 | |||
Abwehr | |||||
Fabian Jahnel (ab 28.04.2010) (bis 30.06.2010) | 23.05.1988 | ||||
2 | Silvio Bankert (bis 30.06.2010) | 13.06.1985 | |||
3 | Christian Prest (bis 30.06.2010) | 25.09.1980 | |||
4 | Robert Littmann (bis 31.12.2009) | 02.02.1986 | |||
6 | Andreas Gaebler (bis 30.06.2010) | 17.04.1984 | |||
14 | Henrik Gallien (ab 01.05.2010) (bis 30.06.2010) | 27.05.1991 | |||
15 | René Gewelke (bis 30.06.2010) | 05.09.1989 | |||
17 | Marcel Probst (bis 30.06.2010) | 06.01.1983 | |||
19 | Stephan Neumann (bis 30.06.2014) | 05.04.1981 | |||
25 | Tobias Friebertshäuser (ab 01.11.2009) (bis 30.06.2010) | 16.09.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
Robert Löw (ab 22.05.2010) (bis 30.06.2010) | |||||
4 | Hendrik Großöhmichen (ab 01.02.2010) (bis 30.06.2010) | 06.06.1985 | |||
5 | Simon Tüting (bis 30.06.2010) | 07.09.1986 | |||
8 | Catalin Racanel (bis 30.06.2010) | 23.09.1976 | |||
13 | Moritz Instenberg (bis 30.06.2012) | 02.03.1990 | |||
14 | Pascal Matthias (bis 30.06.2010) | 04.01.1988 | |||
16 | Maximilian Watzka (bis 30.06.2010) | 25.05.1986 | |||
18 | Tim Girke (ab 01.01.2010) (bis 31.12.2010) | 27.06.1989 | |||
18 | Marcel Brendel (bis 31.12.2009) | 18.05.1988 | |||
20 | Daniel Bauer (bis 16.11.2011) | 17.10.1982 | |||
22 | Patrick Bartsch (bis 30.06.2011) | 27.03.1990 | |||
23 | Maik Georgi (bis 30.06.2010) | 06.04.1988 | |||
23 | Hannes Schock (ab 01.05.2010) (bis 30.06.2010) | 01.02.1991 | |||
23 | Fabian Falkenberg (ab 01.05.2010) (bis 30.06.2010) | 02.05.1992 | |||
24 | Martin Zander (bis 30.06.2010) | 12.01.1987 | |||
Sturm | |||||
Phillip Glage (ab 01.03.2010) (bis 31.03.2010) | 29.10.1988 | ||||
7 | Denis Wolf (bis 30.06.2012) | 15.01.1983 | |||
9 | Marko Verkic (bis 30.06.2011) | 02.03.1990 | |||
10 | Radovan Vujanović (bis 30.06.2010) | 18.02.1982 | |||
11 | Deniz Siga (bis 31.07.2010) | 01.02.1989 | |||
21 | Lars Fuchs (ab 22.08.2009) (bis 30.06.2010) | 21.06.1982 | |||
26 | Maximilian Gerwien (bis 30.06.2010) | 26.03.1990 | |||
26 | Daniel Ujazdowski (ab 01.01.2010) (bis 30.06.2010) | 24.06.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.08.2009 19:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |