Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Holger Bahra (bis 30.06.2014) | 20.03.1958 | ||||
Trainer | |||||
Uwe Neuhaus (bis 30.06.2014) | 26.11.1959 | ||||
Co-Trainer | |||||
André Hofschneider (bis 30.06.2014) | 10.06.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jan Glinker (bis 30.06.2012) | 18.01.1984 | |||
13 | Christoph Haker (bis 30.06.2011) | 06.02.1991 | |||
27 | Carsten Busch (bis 30.06.2010) | 07.08.1980 | |||
Abwehr | |||||
5 | Christian Stuff (bis 30.06.2014) | 11.08.1982 | |||
6 | Bernd Rauw (bis 30.06.2011) | 08.01.1980 | |||
7 | Patrick Kohlmann (bis 30.06.2014) | 25.02.1983 | |||
14 | Paul Thomik (ab 01.01.2010) (bis 30.06.2011) | 25.01.1985 | |||
15 | Daniel Göhlert (bis 30.06.2013) | 25.09.1980 | |||
16 | Christoph Menz (bis 30.06.2013) | 22.12.1988 | |||
18 | Daniel Schulz (bis 30.06.2010) | 21.02.1986 | |||
24 | Michael Bemben (bis 30.06.2010) | 28.01.1976 | |||
29 | Michael Parensen (bis 30.06.2020) | 24.06.1986 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Dominic Peitz (bis 30.06.2011) | 11.09.1984 | |||
4 | Marco Gebhardt (bis 30.06.2010) | 07.10.1972 | |||
8 | Mac Younga-Mouhani (bis 30.06.2011) | 01.08.1974 | |||
10 | Hüzeyfe Dogan (bis 30.06.2010) | 01.01.1981 | |||
17 | Torsten Mattuschka (bis 30.08.2014) | 04.10.1980 | |||
20 | David Hollwitz (bis 30.06.2010) | 20.03.1989 | |||
23 | Björn Brunnemann (bis 11.08.2011) | 06.08.1980 | |||
25 | Adrijan Antunović (bis 30.06.2010) | 27.04.1989 | |||
Sturm | |||||
9 | John Mosquera (bis 01.03.2012) | 15.01.1988 | |||
11 | Kenan Sahin (bis 30.06.2011) | 27.10.1984 | |||
19 | Chinedu Ede (ab 03.01.2010) (bis 22.07.2012) | 05.02.1987 | |||
21 | Steven Jahn (bis 30.06.2010) | 15.07.1989 | |||
22 | Karim Benyamina (bis 30.06.2011) | 18.12.1981 | |||
28 | Shergo Biran (bis 30.06.2010) | 04.01.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.08.2009 14:30 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |