Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Sascha Purket (bis 30.06.2012) | 04.11.1969 | ||||
Trainer | |||||
Roland Seitz (ab 16.04.2010) (bis 18.03.2014) | 01.10.1964 | ||||
Reinhold Breu (ab 21.02.2010) (bis 15.04.2010) | 12.09.1970 | ||||
Mario Basler (bis 18.02.2010) | 18.12.1968 | ||||
Co-Trainer | |||||
Thomas Richter (bis 30.06.2010) | 29.06.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Assen Alexov (bis 30.06.2010) | 24.06.1987 | |||
12 | Uli Schneider (bis 30.06.2010) | 02.10.1981 | |||
23 | Kenneth Kronholm (ab 30.07.2009) (bis 30.06.2010) | 14.10.1985 | |||
30 | Sebastian Dahm (bis 30.06.2010) | 29.08.1988 | |||
Abwehr | |||||
Pit Hess (bis 30.06.2010) | 17.01.1992 | ||||
2 | Kevin Lacroix (bis 30.06.2010) | 13.10.1984 | |||
4 | Nicolas Fernandes (bis 30.06.2010) | 07.01.1988 | |||
5 | Josef Cinar (bis 30.06.2011) | 22.01.1984 | |||
6 | Andy Rakic (bis 30.06.2010) | 01.12.1980 | |||
20 | Michael Dingels (bis 30.06.2017) | 04.01.1986 | |||
24 | Christopher Reinhard (ab 11.09.2009) (bis 30.06.2010) | 19.05.1985 | |||
27 | Johannes Kühne (bis 30.06.2010) | 02.05.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Markus Anfang (bis 30.06.2010) | 12.06.1974 | |||
8 | Andreas Anicic (bis 30.06.2011) | 29.10.1984 | |||
11 | Gustav Schulz (bis 30.06.2010) | 27.06.1985 | |||
13 | Thomas Kempny (bis 29.02.2012) | 25.04.1988 | |||
14 | Aydin Ay (bis 30.06.2010) | 10.12.1982 | |||
15 | Martin Wagner (bis 30.06.2010) | 16.09.1986 | |||
16 | Maximilian Bachl-Staudinger (bis 31.01.2012) | 01.12.1990 | |||
19 | Gilles Bettmer (ab 06.01.2010) (bis 30.06.2010) | 31.03.1989 | |||
22 | Erwin Bradasch (bis 30.06.2010) | 08.01.1981 | |||
24 | Mokondo Makiadi (bis 30.06.2010) | 24.07.1988 | |||
Sturm | |||||
Jan Brandscheid (ab 01.01.2010) (bis 30.06.2010) | 18.05.1991 | ||||
9 | Julian Bidon (bis 30.06.2011) | 22.10.1990 | |||
9 | Florian Bauer (bis 31.12.2009) | 02.03.1988 | |||
10 | Sahr Senesie (bis 30.06.2010) | 26.05.1985 | |||
17 | Tim Eckstein (bis 30.06.2011) | 12.06.1991 | |||
18 | Fabio Fuhs (bis 30.06.2010) | 10.04.1988 | |||
18 | Wilko Risser (bis 30.06.2010) | 11.08.1982 | |||
21 | Yannick Salem (bis 30.06.2010) | 29.03.1983 | |||
25 | Tayfun Pektürk (ab 16.09.2009) (bis 30.06.2010) | 13.05.1988 | |||
31 | Moussa Touré (bis 30.06.2010) | 22.12.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.08.2009 17:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 22.09.2009 19:00 Uhr |
4 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 27.10.2009 19:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |