Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Zdenko Miletić (bis 30.06.2014) | 23.04.1968 | ||||
Trainer | |||||
Jos Luhukay (bis 30.06.2012) | 13.06.1963 | ||||
Co-Trainer | |||||
Rob Reekers (bis 30.06.2012) | 07.05.1966 | ||||
Markus Gellhaus (bis 30.06.2012) | 09.06.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Simon Jentzsch (bis 30.06.2013) | 04.05.1976 | |||
25 | Lukas Kruse (bis 30.06.2010) | 09.07.1983 | |||
55 | Wassili Chomutowski (bis 30.06.2010) | 30.08.1978 | |||
Abwehr | |||||
3 | Otar Chisaneischwili (bis 30.06.2010) | 26.09.1981 | |||
4 | Benjamin Kern (bis 30.12.2009) | 05.11.1983 | |||
5 | Uwe Möhrle (bis 31.12.2011) | 03.12.1979 | |||
6 | Jonas De Roeck (bis 30.06.2012) | 20.12.1979 | |||
15 | Dominik Reinhardt (bis 30.06.2010) | 19.12.1984 | |||
17 | Michael Schick (bis 30.06.2010) | 29.02.1988 | |||
19 | Stefan Buck (ab 01.09.2009) (bis 22.07.2010) | 03.09.1980 | |||
21 | Roland Benschneider (bis 30.06.2010) | 22.08.1980 | |||
22 | Youssef El-Akchaoui (ab 20.01.2010) (bis 30.06.2010) | 18.02.1981 | |||
34 | Benjamin Woltmann (ab 01.05.2010) (bis 30.06.2011) | 07.06.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Jens Hegeler (bis 30.06.2010) | 22.01.1988 | |||
8 | Axel Bellinghausen (bis 30.06.2012) | 17.05.1983 | |||
10 | Elton da Costa (bis 30.06.2010) | 15.12.1979 | |||
11 | Kevin Schindler (bis 31.01.2010) | 21.05.1988 | |||
13 | Tobias Werner (bis 02.08.2016) | 19.07.1985 | |||
16 | Ibrahima Traoré (bis 30.06.2011) | 21.04.1988 | |||
18 | Goran Šukalo (bis 26.08.2010) | 24.08.1981 | |||
20 | Marcel Ndjeng (bis 30.06.2012) | 06.05.1982 | |||
22 | Patrick Mölzl (bis 31.12.2009) | 28.12.1980 | |||
23 | Andrew Sinkala (bis 30.06.2012) | 18.06.1979 | |||
24 | Daniel Brinkmann (bis 30.06.2012) | 29.01.1986 | |||
26 | Daniel Baier (ab 01.02.2010) (bis 30.06.2010) | 18.05.1984 | |||
28 | Robert Strauß (bis 30.06.2010) | 07.10.1986 | |||
29 | Moritz Nebel (ab 17.01.2010) (bis 30.06.2013) | 25.09.1991 | |||
37 | Daniel Framberger (ab 01.05.2010) (bis 30.06.2010) | 27.05.1990 | |||
Sturm | |||||
7 | Nando Rafael (ab 10.01.2010) (bis 30.06.2010) | 10.01.1984 | |||
7 | Edmond Kapllani (bis 06.01.2010) | 31.07.1982 | |||
9 | Imre Szabics (bis 30.06.2010) | 22.03.1981 | |||
14 | Sandor Torghelle (bis 30.06.2010) | 05.05.1982 | |||
27 | Michael Thurk (bis 01.01.2012) | 28.05.1976 | |||
36 | Stephan Hain (bis 30.06.2013) | 27.09.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 31.07.2009 20:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.09.2009 19:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 27.10.2009 20:30 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 10.02.2010 19:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 23.03.2010 20:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |