Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Christian Fiedler (bis 30.06.2013) | 27.03.1975 | ||||
Enver Marić (bis 30.06.2010) | 23.04.1948 | ||||
Trainer | |||||
Friedhelm Funkel (ab 03.10.2009) (bis 30.06.2010) | 10.12.1953 | ||||
Karsten Heine (ab 28.09.2009) (bis 02.10.2009) | 06.04.1955 | ||||
Lucien Favre (bis 27.09.2009) | 02.11.1957 | ||||
Co-Trainer | |||||
Harry Gämperle (bis 30.06.2010) | 11.05.1968 | ||||
Christoph John (ab 03.10.2009) (bis 30.06.2010) | 24.12.1958 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jaroslav Drobný (bis 30.06.2010) | 18.10.1979 | |||
12 | Timo Ochs (ab 24.09.2009) (bis 30.06.2010) | 17.10.1981 | |||
30 | Christopher Gäng (bis 30.06.2010) | 10.05.1988 | |||
40 | Sascha Burchert (bis 30.06.2010) | 30.10.1989 | |||
Abwehr | |||||
2 | Kaká (bis 30.01.2010) | 16.05.1981 | |||
3 | Arne Friedrich (bis 30.06.2010) | 29.05.1979 | |||
4 | Steve von Bergen (bis 30.06.2010) | 10.06.1983 | |||
5 | Nemanja Pejčinović (bis 30.06.2010) | 04.11.1987 | |||
6 | Christoph Janker (bis 30.01.2015) | 14.02.1985 | |||
16 | Roman Hubník (ab 01.01.2010) (bis 30.06.2010) | 06.06.1984 | |||
22 | Rasmus Bengtsson (ab 06.08.2009) (bis 30.06.2010) | 26.06.1986 | |||
26 | Łukasz Piszczek (bis 30.06.2010) | 03.06.1985 | |||
35 | Shervin Radjabali-Fardi (bis 30.06.2010) | 17.05.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Sofian Chahed (bis 17.08.2009) | 18.04.1983 | |||
7 | Cícero (bis 30.06.2010) | 26.08.1984 | |||
8 | Pál Dardai (bis 30.06.2011) | 16.03.1976 | |||
10 | Raffael (bis 26.07.2012) | 28.03.1985 | |||
11 | Florian Kringe (ab 31.08.2009) (bis 30.06.2010) | 18.08.1982 | |||
16 | Lúcio (bis 18.08.2009) | 20.06.1979 | |||
17 | Bryan Arguez (bis 31.12.2009) | 13.01.1989 | |||
20 | Patrick Ebert (bis 30.06.2012) | 17.03.1987 | |||
21 | Lewan Kobiaschwili (ab 01.01.2010) (bis 30.06.2010) | 10.07.1977 | |||
25 | Maximilian Nicu (bis 30.06.2010) | 25.11.1982 | |||
27 | Cesar (ab 01.09.2009) (bis 31.01.2010) | 14.07.1979 | |||
28 | Fabian Lustenberger (bis 30.06.2019) | 02.05.1988 | |||
29 | Sascha Bigalke (bis 30.06.2010) | 08.01.1990 | |||
31 | Fanol Perdedaj (bis 30.06.2010) | 16.07.1991 | |||
36 | Lennart Hartmann (bis 30.06.2010) | 03.04.1991 | |||
44 | Gojko Kačar (bis 22.07.2010) | 26.01.1987 | |||
Sturm | |||||
9 | Adrián Ramos (ab 31.08.2009) (bis 30.06.2013) | 22.01.1986 | |||
17 | Theofanis Gekas (ab 01.01.2010) (bis 30.06.2010) | 23.05.1980 | |||
18 | Artur Wichniarek (bis 30.06.2010) | 28.02.1977 | |||
23 | Waleri Domowtschijski (bis 30.06.2010) | 05.10.1986 | |||
27 | Amine Chermiti (bis 10.08.2009) | 26.12.1987 | |||
33 | André Lima (ab 01.01.2010) (bis 31.01.2010) | 03.05.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.08.2009 19:30 Uhr |
1 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.09.2009 19:00 Uhr |
4 : 1 i.E. |
Schema Vergleich |