Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Manfred Gloger (bis 30.06.2010) | 14.09.1962 | ||||
Trainer | |||||
Milan Šašić (ab 02.11.2009) (bis 27.10.2011) | 18.10.1958 | ||||
Peter Neururer (bis 30.10.2009) | 26.04.1955 | ||||
Co-Trainer | |||||
Mario Baric (bis 30.06.2012) | 10.11.1984 | ||||
Uwe Speidel (bis 30.06.2010) | 27.03.1971 | ||||
Torwart | |||||
1 | Tom Starke (bis 30.06.2010) | 18.03.1981 | |||
18 | Marcel Herzog (bis 30.06.2010) | 28.06.1980 | |||
31 | Raphael Koczor (bis 30.06.2010) | 17.01.1989 | |||
Abwehr | |||||
2 | Bernd Korzynietz (bis 30.06.2010) | 08.09.1979 | |||
3 | Tiago Calvano (bis 30.06.2010) | 19.05.1981 | |||
4 | Björn Schlicke (bis 30.06.2010) | 23.06.1981 | |||
14 | Bruno Soares (bis 30.06.2012) | 21.08.1988 | |||
15 | Frank Fahrenhorst (bis 14.08.2010) | 24.09.1977 | |||
16 | Matthias Tietz (bis 30.06.2010) | 06.02.1990 | |||
17 | Sven Theißen (bis 30.06.2011) | 24.10.1988 | |||
25 | Alexander Meyer (bis 30.06.2010) | 19.10.1983 | |||
28 | Olivier Veigneau (bis 30.06.2011) | 16.07.1985 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Kevin Schindler (ab 01.02.2010) (bis 30.06.2010) | 21.05.1988 | |||
8 | Mihai Tararache (bis 30.06.2011) | 25.10.1977 | |||
10 | Christian Tiffert (bis 30.06.2010) | 18.02.1982 | |||
11 | Olcay Şahan (bis 30.06.2011) | 26.05.1987 | |||
13 | Adam Bodzek (bis 31.12.2010) | 07.09.1985 | |||
20 | Ivica Grlić (bis 04.10.2011) | 06.08.1975 | |||
22 | Alon Abelski (ab 16.01.2010) (bis 30.06.2010) | 29.05.1989 | |||
24 | Kevin Grund (bis 30.06.2011) | 14.08.1987 | |||
26 | Dario Vidošić (ab 19.01.2010) (bis 30.06.2010) | 08.04.1987 | |||
26 | Tschawdar Jankow (bis 08.01.2010) | 29.03.1984 | |||
29 | Tobias Willi (bis 30.06.2010) | 14.12.1979 | |||
30 | Maicon (bis 11.09.2009) | 14.09.1985 | |||
32 | Änis Ben-Hatira (ab 01.09.2009) (bis 30.06.2010) | 18.07.1988 | |||
34 | Kristoffer Andersen (ab 10.09.2009) (bis 30.06.2010) | 09.12.1985 | |||
47 | Burakcan Kunt (ab 24.04.2010) (bis 30.06.2010) | 15.05.1992 | |||
Sturm | |||||
7 | Sandro Wagner (bis 31.01.2010) | 29.11.1987 | |||
9 | Srđjan Baljak (ab 05.01.2010) (bis 30.06.2011) | 25.11.1978 | |||
9 | Chinedu Ede (bis 02.01.2010) | 05.02.1987 | |||
16 | Nicky Adler (bis 30.06.2010) | 23.05.1985 | |||
19 | Søren Larsen (ab 01.09.2009) (bis 30.06.2010) | 06.09.1981 | |||
19 | Dorge Kouemaha (bis 29.08.2009) | 28.06.1983 | |||
21 | Caiuby (ab 21.07.2009) (bis 30.06.2010) | 14.07.1988 | |||
27 | Maurice Exslager (ab 24.04.2010) (bis 30.06.2011) | 12.02.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.08.2009 16:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 22.09.2009 19:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 27.10.2009 20:30 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |