Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Marc Fascher (ab 21.03.2010) (bis 23.01.2012) | 04.08.1968 | ||||
Roger Schmidt (bis 19.03.2010) | 13.03.1967 | ||||
Co-Trainer | |||||
Tobias Stock (bis 30.06.2010) | 26.10.1979 | ||||
Torwart | |||||
1 | David Buchholz (bis 31.12.2011) | 05.08.1984 | |||
22 | Daniel Riemer (bis 30.06.2010) | 17.02.1987 | |||
26 | Kieran Schulze-Marmeling (bis 30.06.2010) | 06.05.1989 | |||
Abwehr | |||||
Louis Rytina (bis 30.06.2010) | 07.01.1993 | ||||
2 | David Fall (bis 30.06.2011) | 27.02.1978 | |||
3 | Max Mümken (ab 29.01.2010) (bis 30.06.2011) | 05.04.1990 | |||
4 | Orhan Özkara (bis 30.06.2011) | 01.01.1979 | |||
5 | Guerino Capretti (bis 30.06.2010) | 05.02.1982 | |||
6 | Marc-André Nimptsch (bis 30.06.2010) | 16.01.1985 | |||
8 | Arthur Matlik (bis 30.06.2010) | 02.09.1977 | |||
17 | Jens Grembowietz (bis 30.06.2010) | 02.02.1987 | |||
21 | Harry Pufal (bis 30.06.2010) | 12.10.1987 | |||
30 | Jens Wissing (bis 30.06.2010) | 02.01.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
10 | Mehmet Kara (bis 30.06.2011) | 21.11.1983 | |||
11 | Marvin Bakalorz (bis 30.06.2010) | 13.09.1989 | |||
14 | Julian Loose (bis 25.01.2012) | 17.05.1985 | |||
15 | Konstantin Möllering (bis 30.06.2011) | 09.06.1990 | |||
16 | Julian Westermann (ab 21.05.2010) (bis 30.06.2012) | 19.04.1991 | |||
16 | David Lauretta (bis 30.06.2010) | 15.09.1983 | |||
19 | Ivica Ivičević (bis 30.06.2010) | 19.06.1981 | |||
23 | Massimo Ornatelli (bis 30.06.2012) | 17.01.1986 | |||
25 | Rafael Maccauro (bis 30.06.2010) | 26.09.1986 | |||
Sturm | |||||
Enes Demir (bis 30.06.2010) | 25.10.1990 | ||||
7 | Sami El-Nounou (bis 22.01.2010) | 31.05.1979 | |||
9 | Michael Erzen (bis 30.06.2010) | 03.06.1982 | |||
18 | Timo Scherping (bis 30.06.2010) | 18.04.1988 | |||
20 | Wojciech Pollok (bis 28.08.2011) | 25.06.1982 | |||
25 | Marc Lorenz (bis 30.06.2011) | 18.07.1988 | |||
29 | Wilson Pereira (bis 31.12.2009) | 16.11.1988 | |||
33 | Jérôme Assauer (bis 30.06.2010) | 06.06.1988 | |||
80 | Sercan Güvenışık (ab 01.01.2010) (bis 25.01.2012) | 01.03.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.08.2009 19:30 Uhr |
1 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |