Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Daniel Sager (bis 30.06.2010) | 10.06.1979 | ||||
Torwart | |||||
Björn Garvs (bis 30.06.2010) | 01.08.1989 | ||||
Mehmet Karagöz (bis 30.06.2010) | 26.02.1990 | ||||
Abwehr | |||||
Sven Drews (bis 30.06.2010) | 08.03.1983 | ||||
Thomas Reiher (bis 30.06.2010) | 21.05.1980 | ||||
Maximilian Otto (bis 30.06.2010) | 15.08.1988 | ||||
Ilias Antoniou (bis 30.06.2010) | 19.04.1981 | ||||
Mittelfeld | |||||
Cihat Karakas (bis 30.06.2010) | 28.05.1988 | ||||
Dusan Rakocevic (bis 30.06.2010) | 26.03.1983 | ||||
Dejan Markic (bis 30.06.2010) | 04.03.1990 | ||||
Marc Albrecht (bis 30.06.2010) | 02.03.1986 | ||||
Maxym Marx (bis 30.06.2010) | 02.02.1989 | ||||
Alexander Krohn (bis 30.06.2010) | 04.05.1983 | ||||
Phillip Koschnick (bis 30.06.2010) | 12.12.1984 | ||||
Taqi Akbarzadah (bis 30.06.2010) | 20.06.1990 | ||||
Christoph Aydin (bis 30.06.2010) | 10.07.1990 | ||||
Fabian Facklam (bis 30.06.2010) | 13.01.1990 | ||||
Kevin Franz (bis 30.06.2010) | 30.05.1987 | ||||
21 | Kai Steinhöfel (bis 30.06.2010) | 20.08.1989 | |||
Sturm | |||||
Christian Paulsen (bis 30.06.2011) | 09.08.1986 | ||||
Davide Pedroso Bussu (bis 30.06.2010) | 07.10.1982 | ||||
Björn Koßatz (bis 30.06.2010) | 11.06.1990 | ||||
Nico Behrends (bis 30.06.2010) | 16.03.1990 | ||||
Visar Galica (bis 30.06.2010) | 27.05.1984 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.08.2009 14:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |