Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Günther Reichold (bis 30.06.2013) | 10.06.1965 | ||||
Trainer | |||||
Mike Büskens (ab 28.12.2009) (bis 20.02.2013) | 19.03.1968 | ||||
Benno Möhlmann (bis 20.12.2009) | 01.08.1954 | ||||
Co-Trainer | |||||
Mirko Reichel (bis 20.02.2013) | 02.12.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Stephan Loboué (bis 30.06.2010) | 23.08.1981 | |||
15 | Jasmin Fejzić (bis 30.06.2010) | 15.05.1986 | |||
25 | Matjaž Rozman (ab 16.01.2010) (bis 30.06.2010) | 03.01.1987 | |||
26 | Max Grün (ab 05.08.2009) (bis 30.06.2013) | 05.04.1987 | |||
Abwehr | |||||
3 | Asen Karaslawow (bis 30.06.2012) | 08.06.1980 | |||
4 | Marino Biliskov (bis 18.01.2011) | 17.03.1976 | |||
5 | Jan Mauersberger (bis 31.12.2010) | 17.06.1985 | |||
6 | Kim Falkenberg (bis 30.06.2011) | 10.04.1988 | |||
7 | Bernd Nehrig (bis 30.06.2013) | 28.09.1986 | |||
20 | Martin Meichelbeck (bis 30.06.2010) | 21.11.1976 | |||
30 | Christian Rahn (bis 30.06.2010) | 15.06.1979 | |||
Mittelfeld | |||||
8 | Stephan Fürstner (bis 30.06.2015) | 11.09.1987 | |||
13 | Mirko Hrgović (bis 31.12.2009) | 05.02.1979 | |||
14 | Edgar Prib (bis 30.06.2013) | 15.12.1989 | |||
16 | Youssef Mokhtari (bis 27.01.2010) | 05.03.1979 | |||
17 | Stephan Schröck (bis 30.06.2012) | 21.08.1986 | |||
18 | Leonhard Haas (bis 30.06.2011) | 09.01.1982 | |||
21 | Sebastian Ghasemi-Nobakht (ab 24.07.2009) (bis 30.06.2010) | 11.10.1985 | |||
24 | Thomas Wörle (bis 30.06.2010) | 11.02.1982 | |||
25 | Ante Serdarušić (bis 31.12.2009) | 24.01.1983 | |||
27 | Nicolai Müller (bis 30.06.2011) | 25.09.1987 | |||
29 | Milorad Peković (ab 19.01.2010) (bis 30.06.2010) | 05.08.1977 | |||
33 | Marco Caligiuri (bis 30.06.2010) | 14.04.1984 | |||
34 | Marius Strangl (ab 01.11.2009) (bis 30.06.2010) | 02.10.1990 | |||
36 | Sercan Sararer (bis 30.06.2010) | 27.11.1989 | |||
Sturm | |||||
9 | Christopher Nöthe (bis 30.06.2013) | 03.01.1988 | |||
11 | Dani Schahin (bis 31.12.2010) | 09.07.1989 | |||
22 | Sami Allagui (bis 31.07.2010) | 28.05.1986 | |||
23 | Marco Sailer (bis 30.06.2010) | 16.11.1985 | |||
31 | Yannick Kakoko (bis 30.06.2010) | 26.01.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.08.2009 16:00 Uhr |
0 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 22.09.2009 20:30 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 27.10.2009 19:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 10.02.2010 19:00 Uhr |
6 : 2 |
Schema Vergleich |