Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Peter Hogen (bis 30.06.2016) | 13.07.1961 | ||||
Torwart | |||||
Tobias Stambach (bis 30.06.2010) | |||||
Timo Mistele (bis 30.06.2010) | 26.05.1989 | ||||
1 | Florian Hickel (bis 30.06.2014) | 18.09.1985 | |||
Abwehr | |||||
Christian Fickert (bis 30.06.2011) | 10.02.1981 | ||||
Alexander Welz (bis 30.06.2011) | 18.09.1976 | ||||
Thomas Lunzer (bis 30.06.2011) | 08.11.1988 | ||||
Marc Ritschel (bis 30.06.2011) | 10.09.1975 | ||||
Matthias Schab (bis 30.06.2010) | 03.04.1986 | ||||
Tobias Gumbel (bis 30.06.2010) | |||||
Daniel Westenhöfer (bis 30.06.2010) | 01.04.1984 | ||||
Simon Heinrich (bis 30.06.2010) | |||||
Sven Heinrich (bis 30.06.2010) | 11.12.1989 | ||||
Ali Brim (bis 30.06.2010) | 27.09.1981 | ||||
Mario Mühleck (bis 30.06.2010) | 06.10.1987 | ||||
19 | Daniel Schwind (bis 31.12.2014) | 21.10.1986 | |||
Mittelfeld | |||||
Rolf Lang (bis 30.06.2011) | 12.06.1971 | ||||
Simon Malinovski (bis 30.06.2011) | 07.03.1988 | ||||
Laurent Colakoglu (bis 30.06.2010) | |||||
Florian Westenhöfer (bis 30.06.2010) | |||||
Daniel Ivec (bis 30.06.2010) | |||||
7 | Marcel Gerstle (bis 30.06.2015) | 14.12.1987 | |||
8 | Christian Schäfer (bis 30.06.2016) | 03.02.1988 | |||
21 | Benjamin Schäfer (bis 29.01.2016) | 20.09.1986 | |||
22 | Dominik Weber (bis 30.06.2013) | 26.01.1988 | |||
Sturm | |||||
Sebastian Walz (bis 30.06.2011) | 26.05.1987 | ||||
Florian Rechner (bis 30.06.2011) | 26.08.1989 | ||||
Sebastian Frey (bis 30.06.2011) | 25.09.1984 | ||||
Rexhep Suljejmani (bis 30.06.2010) | 15.04.1981 | ||||
Jonas Zimmermann (bis 30.06.2010) | 19.07.1989 | ||||
Levent Yolcu (bis 30.06.2010) | 28.06.1977 | ||||
Bogdan Müller (bis 31.12.2009) | 12.06.1988 | ||||
18 | Heiko Throm (bis 30.06.2014) | 27.05.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.08.2009 17:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |