Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Miloslav Janovsky (ab 10.02.2010) (bis 30.06.2010) | 06.06.1974 | ||||
Gino Lettieri (bis 09.02.2010) | 23.12.1966 | ||||
Torwart | |||||
Andreas Payer (bis 30.06.2010) | 10.01.1984 | ||||
Andreas Lengsfeld (ab 01.01.2010) (bis 30.06.2010) | 16.05.1986 | ||||
1 | Florian Schürenberg (bis 31.12.2009) | 07.09.1985 | |||
21 | Jonas Sela (bis 30.06.2010) | 23.01.1984 | |||
27 | Patrick Rösch (bis 31.12.2010) | 03.06.1989 | |||
Abwehr | |||||
2 | Jens Matthies (bis 30.06.2010) | 29.06.1977 | |||
3 | Marcel Mayr (bis 31.12.2010) | 11.05.1977 | |||
4 | Michael Kümmerle (ab 27.07.2009) (bis 30.06.2010) | 21.04.1979 | |||
5 | Alexander Konjevic (bis 30.06.2010) | 17.10.1981 | |||
8 | Tobias Plößner (ab 22.05.2010) (bis 31.05.2010) | ||||
9 | Florian Schrepel (bis 30.06.2010) | 23.10.1981 | |||
13 | René Okle (bis 31.12.2010) | 01.01.1983 | |||
13 | Philipp Peter (ab 15.05.2010) (bis 30.06.2010) | 22.07.1987 | |||
16 | Maximilian Prechtl (ab 22.05.2010) (bis 31.05.2010) | ||||
17 | Mischa Welm (bis 31.12.2010) | 09.01.1984 | |||
23 | Tobias Zott (bis 30.06.2010) | 12.08.1977 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Sebastian Szikal (ab 01.08.2009) (bis 31.12.2010) | 17.11.1986 | |||
6 | Stefan Seufert (bis 30.06.2010) | 10.05.1979 | |||
7 | Alberto Méndez (bis 31.12.2010) | 24.10.1974 | |||
11 | Alexander Geiger (bis 30.06.2010) | 21.12.1984 | |||
12 | Andreas Schumacher (bis 31.12.2010) | 02.06.1981 | |||
14 | Ralph Egeter (bis 31.12.2010) | 18.08.1990 | |||
15 | Michael Plänitz (bis 31.12.2010) | 16.07.1987 | |||
16 | Maximilian Zang (bis 30.06.2010) | 16.01.1989 | |||
17 | Felix Peter (ab 15.05.2010) (bis 30.06.2010) | 22.07.1987 | |||
18 | Norbert Ferstl (ab 15.05.2010) (bis 30.06.2010) | 23.01.1989 | |||
18 | Eduard Root (ab 22.05.2010) (bis 31.05.2010) | 17.10.1991 | |||
18 | Marc Hämmerle (bis 28.01.2010) | 19.12.1985 | |||
20 | Akram Abdel-Haq (bis 31.12.2010) | 28.09.1979 | |||
22 | Tolgay Asma (bis 30.06.2010) | 18.12.1986 | |||
22 | Daniel Klempau (ab 22.05.2010) (bis 31.05.2010) | 24.12.1985 | |||
28 | Philipp Bydkiewski (ab 15.05.2010) (bis 30.06.2010) | 05.05.1987 | |||
Sturm | |||||
8 | Andreas Fischer (bis 31.12.2010) | 07.11.1981 | |||
10 | Sokol Kacani (bis 31.01.2011) | 16.02.1984 | |||
19 | Tobias Wiesner (bis 30.01.2011) | 31.07.1990 | |||
22 | Johannes Zeitler (ab 15.05.2010) (bis 30.06.2010) | 17.07.1985 | |||
24 | Vittorio Romano (ab 01.01.2010) (bis 31.12.2010) | 04.01.1990 | |||
25 | Thomas Wildenauer (ab 22.05.2010) (bis 31.12.2010) | ||||
26 | Sven Seitz (bis 30.06.2010) | 25.02.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.08.2009 15:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |