Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Volker Lefebre (bis 30.06.2014) | 04.07.1979 | ||||
Trainer | |||||
Günter Erhardt (ab 15.10.2009) (bis 26.09.2011) | 04.11.1960 | ||||
Đurađ Vasić (bis 06.10.2009) | 19.09.1956 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dmitri Papava (bis 30.06.2011) | 16.05.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Adnan Masic (bis 30.06.2010) | 19.05.1975 | |||
1 | Sebastian Flauss (ab 29.05.2010) (bis 31.05.2010) | 19.08.1989 | |||
12 | Matthias Kuhn (bis 30.06.2010) | 12.05.1987 | |||
16 | Jens Kern (ab 27.11.2009) (bis 30.06.2010) | 23.10.1982 | |||
Abwehr | |||||
Andreas Backmann (ab 16.10.2009) (bis 17.10.2009) | 30.06.1976 | ||||
2 | Matthias Kühne (bis 30.06.2011) | 27.09.1987 | |||
3 | Andreas Backmann (ab 23.10.2009) (bis 30.06.2010) | 30.06.1976 | |||
4 | Cem İslamoğlu (bis 30.06.2010) | 04.09.1980 | |||
6 | Nenad Simic (bis 30.06.2011) | 13.11.1983 | |||
13 | Marc Groß (bis 30.06.2016) | 12.08.1987 | |||
13 | Carsten Birk (bis 30.06.2010) | 01.10.1977 | |||
14 | Nikolaos Nakas (bis 30.08.2010) | 13.04.1982 | |||
17 | Adam Fall (bis 30.06.2012) | 04.01.1984 | |||
22 | Sascha Herröder (bis 31.12.2009) | 18.04.1988 | |||
24 | Daniel Meisenheimer (bis 30.06.2010) | 05.02.1989 | |||
26 | Robert Paul (bis 30.06.2010) | 17.10.1984 | |||
27 | Thomas Drescher (bis 30.06.2010) | 24.11.1978 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Michael Lehmann (bis 30.06.2010) | 16.10.1984 | |||
7 | Thorsten Reiß (bis 30.01.2014) | 11.08.1984 | |||
10 | Jeton Arifi (bis 30.06.2010) | 02.06.1985 | |||
11 | Ajdin Zerić (bis 30.06.2011) | 12.04.1988 | |||
21 | Simon Goldhammer (bis 31.12.2009) | 21.06.1986 | |||
25 | Alexander Ernst (bis 30.06.2010) | 12.12.1988 | |||
29 | Eric Wischang (bis 30.06.2010) | 01.06.1984 | |||
30 | Pascal Stelletta (ab 01.05.2010) (bis 30.06.2010) | 21.03.1986 | |||
Sturm | |||||
Said Chouaib (ab 16.10.2009) (bis 30.06.2010) | 25.07.1977 | ||||
8 | Denis Omerbegović (bis 11.01.2011) | 11.03.1986 | |||
8 | Abdul Iyodo (bis 30.06.2010) | 10.10.1979 | |||
9 | Andreas Haas (bis 30.06.2010) | 20.04.1982 | |||
15 | Thomas Klasen (bis 30.06.2010) | 16.09.1983 | |||
20 | Emre Güral (bis 30.06.2010) | 05.04.1989 | |||
22 | Faysal El-Idrissi (ab 01.01.2010) (bis 30.06.2010) | 16.11.1977 | |||
23 | Martin Willmann (bis 31.12.2011) | 01.11.1979 | |||
28 | Jannik Schliesing (bis 30.06.2010) | 05.11.1989 | |||
99 | Haluk Türkeri (bis 30.06.2010) | 07.11.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.08.2009 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |