Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Zsolt Petry (bis 30.06.2014) | 23.09.1966 | ||||
César Thier (bis 30.06.2011) | 15.10.1967 | ||||
Trainer | |||||
Ralf Rangnick (bis 31.12.2010) | 29.06.1958 | ||||
Co-Trainer | |||||
Peter Zeidler (bis 31.12.2010) | 08.08.1962 | ||||
Torwart | |||||
1 | Daniel Haas (bis 30.06.2012) | 01.08.1983 | |||
27 | Ramazan Özcan (bis 31.12.2009) | 28.06.1984 | |||
28 | Timo Hildebrand (bis 30.06.2010) | 05.04.1979 | |||
30 | Jens Grahl (bis 30.06.2011) | 22.09.1988 | |||
Abwehr | |||||
2 | Andreas Beck (bis 30.06.2015) | 13.03.1987 | |||
3 | Matthias Jaissle (bis 13.02.2014) | 05.04.1988 | |||
5 | Marvin Compper (bis 24.01.2013) | 14.06.1985 | |||
8 | Christian Eichner (bis 31.12.2010) | 24.11.1982 | |||
14 | Josip Šimunić (bis 30.08.2011) | 18.02.1978 | |||
22 | Jukka Raitala (ab 31.08.2009) (bis 30.08.2010) | 15.09.1988 | |||
24 | Per Nilsson (bis 30.06.2010) | 15.09.1982 | |||
26 | Andreas Ibertsberger (bis 30.06.2012) | 27.07.1982 | |||
35 | Kevin Conrad (bis 30.06.2010) | 10.08.1990 | |||
37 | Manuel Gulde (bis 30.06.2012) | 12.02.1991 | |||
42 | Philipp Klingmann (bis 30.06.2010) | 22.04.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Maicosuel (bis 30.06.2010) | 16.06.1986 | |||
10 | Carlos Eduardo (bis 20.08.2010) | 18.07.1987 | |||
17 | Tobias Weis (bis 30.06.2012) | 30.07.1985 | |||
21 | Luiz Gustavo (bis 31.12.2010) | 23.07.1987 | |||
23 | Sejad Salihović (bis 30.06.2015) | 08.10.1984 | |||
25 | Isaac Vorsah (bis 30.06.2010) | 21.06.1988 | |||
31 | Andreas Ludwig (ab 01.01.2010) (bis 30.06.2011) | 11.09.1990 | |||
34 | Boris Vukčević (bis 30.06.2010) | 16.03.1990 | |||
36 | Franco Zuculini (bis 22.07.2010) | 05.09.1990 | |||
39 | Pascal Groß (bis 30.06.2010) | 15.06.1991 | |||
40 | Jonas Strifler (bis 30.08.2009) | 30.01.1990 | |||
Sturm | |||||
9 | Demba Ba (bis 27.01.2011) | 25.05.1985 | |||
11 | Marco Terrazzino (bis 30.06.2010) | 15.04.1991 | |||
12 | Wellington (bis 30.08.2009) | 11.02.1988 | |||
16 | Kai Herdling (bis 30.06.2010) | 27.06.1984 | |||
18 | Prince Tagoe (bis 30.01.2011) | 09.11.1986 | |||
19 | Vedad Ibišević (bis 24.01.2012) | 06.08.1984 | |||
20 | Chinedu Obasi (bis 31.12.2011) | 01.06.1986 | |||
29 | Adam Jabiri (ab 01.01.2010) (bis 30.06.2010) | 03.06.1984 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.08.2009 14:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 22.09.2009 19:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 28.10.2009 20:30 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 09.02.2010 20:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |