Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jürgen Wittmann (bis 30.06.2013) | 14.08.1966 | ||||
Trainer | |||||
Ewald Lienen (bis 30.06.2010) | 28.11.1953 | ||||
Co-Trainer | |||||
Abder Ramdane (bis 30.06.2010) | 23.02.1974 | ||||
Bernhard Winkler (bis 30.06.2010) | 24.06.1966 | ||||
Torwart | |||||
1 | Gábor Király (bis 27.08.2014) | 01.04.1976 | |||
12 | Philipp Tschauner (bis 30.06.2011) | 03.11.1985 | |||
25 | Michael Hofmann (bis 30.06.2010) | 03.11.1972 | |||
Abwehr | |||||
2 | Antonio Rukavina (bis 19.07.2012) | 26.01.1984 | |||
4 | Torben Hoffmann (bis 30.06.2010) | 27.10.1974 | |||
5 | Radhouène Felhi (bis 30.06.2010) | 25.03.1984 | |||
6 | Mathieu Béda (bis 30.06.2010) | 28.07.1981 | |||
13 | Florian Jungwirth (bis 31.12.2009) | 27.01.1989 | |||
14 | José Holebas (bis 30.06.2010) | 27.06.1984 | |||
19 | Mate Ghwinianidse (bis 09.02.2011) | 10.12.1986 | |||
20 | Tarik Camdal (bis 30.06.2011) | 24.03.1991 | |||
23 | Benjamin Schwarz (bis 10.01.2010) | 10.07.1986 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Marcos Antonio (ab 13.08.2009) (bis 30.06.2010) | 11.06.1988 | |||
7 | Daniel Bierofka (bis 30.06.2014) | 07.02.1979 | |||
8 | Aleksandar Ignjovski (bis 30.06.2011) | 27.01.1991 | |||
15 | Stefan Aigner (bis 30.06.2012) | 20.08.1987 | |||
18 | Alexander Ludwig (bis 30.06.2011) | 31.01.1984 | |||
21 | Sandro Kaiser (bis 31.12.2010) | 21.09.1989 | |||
22 | Eke Uzoma (ab 01.01.2010) (bis 31.12.2010) | 11.08.1989 | |||
22 | Lars Bender (bis 17.08.2009) | 27.04.1989 | |||
24 | Florin Lovin (bis 30.06.2011) | 11.02.1982 | |||
31 | Ardijan Djokaj (bis 31.12.2009) | 23.05.1979 | |||
35 | Emanuel Biancucchi (bis 30.06.2010) | 28.07.1988 | |||
36 | Dominik Stahl (ab 08.11.2009) (bis 30.06.2010) | 20.08.1988 | |||
Sturm | |||||
9 | Đorđe Rakić (ab 01.02.2010) (bis 30.06.2012) | 31.10.1985 | |||
9 | Antonio Di Salvo (bis 11.01.2010) | 05.06.1979 | |||
10 | Sascha Rösler (bis 30.06.2010) | 28.10.1977 | |||
11 | Benjamin Lauth (bis 30.06.2014) | 04.08.1981 | |||
17 | Charis Pappas (bis 30.06.2010) | 12.05.1983 | |||
26 | Peniel Mlapa (bis 30.06.2010) | 20.02.1991 | |||
27 | Manuel Schäffler (bis 31.07.2010) | 06.02.1989 | |||
32 | Kushtrim Lushtaku (bis 28.02.2011) | 08.10.1989 | |||
33 | Kenny Cooper (ab 03.08.2009) (bis 27.01.2010) | 21.10.1984 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.08.2009 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.09.2009 19:00 Uhr |
4 : 1 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 28.10.2009 19:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |