Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Peter Schubert (bis 07.11.2011) | 14.06.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ingo Popp (bis 30.06.2011) | 10.12.1964 | ||||
Torwart | |||||
Ole Oberbeck (bis 30.06.2011) | 28.11.1970 | ||||
1 | Nourreddine Semghoun (bis 30.06.2011) | 29.10.1981 | |||
21 | Fynn Berndt (bis 30.06.2010) | 01.10.1988 | |||
24 | Maximilian Hinterkopf (bis 30.06.2010) | 18.05.1989 | |||
Abwehr | |||||
3 | Christoph Bergmann (bis 30.06.2010) | 19.08.1987 | |||
4 | Dennis Wehrendt (bis 30.06.2011) | 25.02.1987 | |||
5 | Timo Neumann (bis 30.06.2010) | 09.05.1982 | |||
13 | Patrick Peters (bis 31.12.2010) | 07.11.1987 | |||
14 | Nils Lange (bis 30.06.2013) | 15.06.1986 | |||
15 | Jan Prüßmann (bis 31.12.2009) | 15.01.1990 | |||
23 | Michael Hohnstedt (bis 30.06.2011) | 03.05.1988 | |||
25 | Moritz Hinkelmann (bis 30.06.2010) | 07.11.1990 | |||
26 | Moritz Marheineke (bis 30.06.2013) | 20.02.1985 | |||
33 | Rouven Schröder (ab 01.01.2010) (bis 30.06.2010) | 18.10.1975 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Philipp Röhr (bis 30.06.2010) | 11.10.1986 | |||
7 | Domagoj Duspara (ab 30.06.2010) (bis 30.06.2011) | 31.10.1987 | |||
7 | Hendrik Helmke (bis 30.06.2010) | 13.07.1987 | |||
8 | Enzo Testa (bis 31.12.2009) | 20.06.1989 | |||
16 | Christoph Nodop (bis 30.06.2010) | 04.08.1989 | |||
19 | Rafael Pollack (ab 10.09.2009) (bis 31.12.2009) | 28.10.1988 | |||
20 | Marcel Gebers (bis 30.06.2012) | 05.06.1986 | |||
22 | Gerrit Lange (bis 30.06.2010) | 23.03.1988 | |||
27 | Romano Lindner (bis 31.12.2009) | 17.01.1985 | |||
28 | Nico Schrum (bis 30.06.2010) | 21.12.1986 | |||
30 | André Senger (bis 30.06.2012) | 20.02.1989 | |||
33 | Marcello Meyer (ab 30.04.2010) (bis 30.06.2010) | 05.10.1990 | |||
Sturm | |||||
9 | Jakob Sachs (bis 30.06.2010) | 07.09.1985 | |||
10 | Rolf Landerl (bis 30.06.2011) | 24.10.1975 | |||
11 | Stefan Richter (bis 30.06.2011) | 27.01.1985 | |||
17 | Liridon Imeri (bis 30.06.2010) | 23.08.1988 | |||
18 | Bastian Henning (bis 30.06.2011) | 27.05.1983 | |||
32 | Clemens Lange (ab 01.01.2010) (bis 30.06.2010) | 23.04.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 31.07.2009 20:30 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.09.2009 20:30 Uhr |
1 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |