Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Peter Kunkel (ab 27.12.2009) (bis 30.06.2011) | 10.02.1956 | ||||
Dirk Wissel (bis 30.06.2010) | 26.03.1969 | ||||
Torwart | |||||
1 | Oliver Berger (bis 30.06.2010) | 10.03.1989 | |||
12 | Thorben Gunkel (bis 30.06.2011) | 04.01.1987 | |||
23 | Marcel Grote (bis 30.06.2011) | 25.05.1983 | |||
Abwehr | |||||
Christian Hinz (bis 30.06.2010) | 27.10.1979 | ||||
2 | Jaroslaw Stankiewicz (bis 30.06.2011) | 21.07.1975 | |||
4 | Christian Flöth (bis 30.06.2012) | 26.05.1978 | |||
16 | Kevin Corvers (bis 30.06.2010) | 17.08.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
Sven Schmidt (bis 30.06.2010) | 31.05.1988 | ||||
Kurt Saterdag (ab 31.10.2009) (bis 31.12.2009) | 02.05.1985 | ||||
6 | Dennis Hupperts (bis 30.06.2012) | 02.11.1979 | |||
7 | Rafael Synowiec (bis 30.06.2010) | 06.09.1978 | |||
8 | Hasan Ramadani (bis 17.01.2010) | 01.06.1981 | |||
11 | Marius Lippa (bis 30.06.2010) | 07.08.1990 | |||
13 | Jens Klusmayer (bis 30.06.2010) | 07.08.1988 | |||
14 | Tansu Tokmak (bis 30.06.2011) | 17.02.1988 | |||
17 | Kamil Kuzniarz (bis 30.06.2012) | 05.07.1985 | |||
17 | Arne Janssen (bis 30.06.2010) | 16.03.1981 | |||
20 | Kadir Mutluer (bis 30.06.2010) | 10.10.1979 | |||
21 | Alexander Scheelen (bis 30.06.2011) | 25.06.1987 | |||
22 | Tahar Elidrissi (bis 30.06.2012) | 15.11.1978 | |||
27 | Christoph Zilgens (bis 30.06.2010) | 26.03.1990 | |||
Sturm | |||||
Wilson Pereira (ab 01.01.2010) (bis 30.06.2010) | 16.11.1988 | ||||
9 | Thomas Pütters (bis 30.06.2012) | 05.08.1985 | |||
10 | Oktay Güney (bis 30.06.2010) | 06.09.1980 | |||
18 | Senad Beric (bis 30.06.2012) | 10.06.1987 | |||
19 | Apostolos Sakalakis (bis 30.06.2011) | 23.05.1987 | |||
55 | Birkan Yilmaz (bis 30.06.2010) | 29.03.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.08.2009 14:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |