Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Andreas Hilfiker (bis 30.06.2014) | 11.02.1969 | ||||
Trainer | |||||
Lorenz-Günther Köstner (ab 26.01.2010) (bis 30.06.2010) | 30.01.1952 | ||||
Armin Veh (bis 25.01.2010) | 01.02.1961 | ||||
Co-Trainer | |||||
Achim Sarstedt (bis 31.12.2010) | 02.10.1959 | ||||
Alfons Higl (bis 30.06.2010) | 17.12.1964 | ||||
Torwart | |||||
1 | Diego Benaglio (bis 30.06.2017) | 08.09.1983 | |||
12 | André Lenz (bis 30.06.2012) | 19.11.1973 | |||
35 | Marwin Hitz (bis 30.06.2013) | 18.09.1987 | |||
Abwehr | |||||
2 | Cristian Zaccardo (bis 29.08.2009) | 21.12.1981 | |||
3 | Rodrigo Alvim (bis 25.01.2010) | 25.11.1983 | |||
4 | Marcel Schäfer (bis 01.03.2017) | 07.06.1984 | |||
5 | Réver (ab 28.01.2010) (bis 19.07.2010) | 04.01.1985 | |||
5 | Ricardo Costa (bis 28.01.2010) | 16.05.1981 | |||
6 | Jan Šimůnek (bis 30.06.2010) | 20.02.1987 | |||
16 | Fabian Johnson (bis 30.06.2011) | 11.12.1987 | |||
17 | Alexander Madlung (bis 30.06.2013) | 11.07.1982 | |||
19 | Peter Pekarík (bis 30.08.2011) | 30.10.1986 | |||
33 | Daniel Reiche (bis 30.06.2010) | 14.03.1988 | |||
37 | Sergej Karimow (bis 30.06.2011) | 21.12.1986 | |||
43 | Andrea Barzagli (bis 25.01.2011) | 08.05.1981 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Josué (bis 20.03.2013) | 19.07.1979 | |||
8 | Thomas Kahlenberg (bis 04.01.2012) | 20.03.1983 | |||
10 | Zvjezdan Misimović (bis 30.08.2010) | 05.06.1982 | |||
13 | Makoto Hasebe (bis 01.09.2013) | 18.01.1984 | |||
14 | Jonathan Santana (bis 15.07.2010) | 19.10.1981 | |||
15 | Karim Ziani (bis 13.01.2011) | 17.08.1982 | |||
15 | Daniel Adlung (bis 04.08.2009) | 01.10.1987 | |||
20 | Sascha Riether (bis 30.06.2011) | 23.03.1983 | |||
22 | Kevin Wolze (bis 30.06.2011) | 09.03.1990 | |||
25 | Christian Gentner (bis 30.06.2010) | 14.08.1985 | |||
26 | Sergej Evljuskin (bis 30.06.2010) | 04.01.1988 | |||
28 | Daniel Baier (bis 31.01.2010) | 18.05.1984 | |||
31 | Alexander Laas (bis 30.06.2010) | 05.05.1984 | |||
32 | Sebastian Schindzielorz (bis 30.06.2012) | 21.01.1979 | |||
Sturm | |||||
9 | Edin Džeko (bis 04.01.2011) | 17.03.1986 | |||
11 | Obafemi Martins (ab 01.08.2009) (bis 10.07.2010) | 28.10.1984 | |||
11 | Caiuby (bis 20.07.2009) | 14.07.1988 | |||
16 | Mahir Sağlık (bis 30.08.2009) | 18.01.1983 | |||
23 | Grafite (bis 30.06.2011) | 02.04.1979 | |||
24 | Ashkan Dejagah (bis 30.08.2012) | 05.07.1986 | |||
27 | Alexander Esswein (bis 15.08.2010) | 25.03.1990 | |||
38 | Philipp Kreuels (bis 30.06.2011) | 11.01.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 31.07.2009 20:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.09.2009 20:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |