Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Klotz (ab 24.11.2009) (bis 21.09.2010) | 22.01.1959 | ||||
Sascha Koch (bis 19.11.2009) | 15.03.1978 | ||||
Co-Trainer | |||||
Volker Berg (ab 25.11.2009) (bis 30.06.2012) | 06.05.1972 | ||||
Volker Kühr (bis 23.09.2010) | 08.09.1969 | ||||
Torwart | |||||
1 | Manuel Wolff (bis 30.06.2010) | 18.09.1982 | |||
20 | Thorsten Müller (bis 30.06.2010) | 07.07.1975 | |||
21 | Christian Steiner (bis 30.06.2010) | 30.11.1986 | |||
29 | Jörg Staniczek (bis 31.12.2009) | 29.11.1985 | |||
Abwehr | |||||
2 | Jean-Claude Mpassy (bis 30.06.2010) | 27.05.1986 | |||
3 | Artur Krettek (bis 30.06.2011) | 14.08.1984 | |||
4 | Matthias Lang (bis 30.06.2011) | 31.01.1983 | |||
5 | Niels Magin (bis 30.06.2011) | 05.11.1981 | |||
6 | Frank Schröer (bis 30.06.2011) | 17.01.1984 | |||
8 | Mario Cuc (ab 01.01.2010) (bis 30.06.2010) | 11.06.1984 | |||
15 | Maximilian Beck (ab 29.05.2010) (bis 30.06.2010) | 25.06.1988 | |||
18 | Kevin Detloff (bis 30.06.2010) | 09.07.1989 | |||
23 | Sandro Rösner (bis 31.12.2013) | 23.06.1986 | |||
27 | Dalibor Gatarić (bis 21.01.2010) | 18.05.1986 | |||
33 | Philipp Stiller (bis 30.06.2010) | 20.05.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
8 | Danijel Gatarić (bis 31.01.2010) | 18.05.1986 | |||
10 | Marcel Gebhardt (bis 30.06.2010) | 15.09.1979 | |||
13 | Ömer Bozkaya (bis 30.06.2010) | 16.02.1990 | |||
14 | Alexander Völkl (ab 29.05.2010) (bis 31.05.2010) | 14.04.1989 | |||
17 | Ibrahim Aslan (bis 30.06.2010) | 13.05.1990 | |||
17 | Manuel Helmlinger (bis 31.12.2009) | 17.07.1986 | |||
19 | Sven Bopp (bis 30.06.2010) | 21.01.1982 | |||
22 | Imad Kassem-Saad (bis 30.06.2010) | 27.01.1986 | |||
30 | Martin Gollasch (ab 01.02.2010) (bis 30.06.2010) | 15.02.1986 | |||
31 | Sven Oswald (bis 30.06.2013) | 10.08.1988 | |||
32 | Marc Heidenmann (bis 30.06.2010) | 31.10.1990 | |||
35 | Michael Aničić (bis 30.06.2010) | 18.10.1974 | |||
39 | Tobias Klotz (bis 30.06.2010) | 13.10.1985 | |||
40 | Andreas Feller (ab 01.01.2010) (bis 30.06.2010) | 18.06.1987 | |||
Sturm | |||||
9 | Alan (bis 30.06.2010) | 17.02.1981 | |||
11 | Christian Bolm (bis 30.06.2011) | 02.09.1983 | |||
12 | Mahir Sahin (bis 31.12.2009) | 01.11.1979 | |||
13 | Andy Schröder (bis 30.06.2010) | 10.01.1987 | |||
25 | Matteo Monetta (bis 31.12.2009) | 13.05.1984 | |||
28 | Manuel Rasp (bis 30.06.2010) | 16.04.1987 | |||
34 | Zouhair Bouadoud (bis 30.06.2010) | 06.01.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.08.2009 16:00 Uhr |
0 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |