Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Gerry Ehrmann (bis 30.06.2015) | 18.02.1959 | ||||
Trainer | |||||
Marco Kurz (bis 19.03.2012) | 16.05.1969 | ||||
Co-Trainer | |||||
Roger Lutz (bis 30.06.2012) | 15.07.1964 | ||||
Torwart | |||||
1 | Tobias Sippel (bis 30.06.2015) | 22.03.1988 | |||
27 | Marco Knaller (bis 30.06.2012) | 26.03.1987 | |||
29 | Kevin Trapp (bis 30.06.2012) | 08.07.1990 | |||
Abwehr | |||||
Leon Jessen (bis 30.01.2013) | 11.06.1986 | ||||
2 | Jan Šimůnek (bis 30.06.2014) | 20.02.1987 | |||
5 | Martin Amedick (bis 30.01.2012) | 06.09.1982 | |||
6 | Mathias Abel (bis 30.06.2013) | 22.06.1981 | |||
14 | Lucas (ab 26.01.2011) (bis 30.06.2012) | 14.07.1991 | |||
14 | Manuel Hornig (bis 26.08.2010) | 18.12.1982 | |||
17 | Alexander Bugera (bis 30.06.2013) | 08.08.1978 | |||
20 | Rodnei (bis 30.08.2012) | 11.09.1985 | |||
23 | Florian Dick (bis 30.06.2014) | 09.11.1984 | |||
28 | Marcel Correia (bis 30.06.2011) | 16.05.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Bastian Schulz (bis 22.08.2011) | 10.07.1985 | |||
7 | Oliver Kirch (bis 30.06.2012) | 21.08.1982 | |||
8 | Christian Tiffert (bis 26.07.2012) | 18.02.1982 | |||
10 | Chadli Amri (bis 31.12.2011) | 14.12.1984 | |||
13 | Thanos Petsos (ab 31.08.2010) (bis 30.06.2012) | 05.06.1991 | |||
15 | Clemens Walch (bis 31.12.2011) | 10.07.1987 | |||
16 | Jan Morávek (bis 30.06.2011) | 01.11.1989 | |||
18 | Danny Fuchs (bis 30.06.2011) | 25.02.1976 | |||
19 | Jiří Bilek (bis 18.01.2012) | 04.11.1983 | |||
21 | Pierre De Wit (bis 04.08.2013) | 26.09.1987 | |||
22 | Ivo Iličević (bis 30.08.2011) | 14.11.1986 | |||
24 | Adam Hloušek (ab 31.01.2011) (bis 30.06.2011) | 20.12.1988 | |||
25 | Stiven Rivić (bis 31.12.2011) | 09.08.1985 | |||
26 | Steven Zellner (ab 29.09.2010) (bis 01.02.2015) | 14.03.1991 | |||
38 | Alan Stulin (bis 30.06.2012) | 05.06.1990 | |||
Sturm | |||||
9 | Srđan Lakić (bis 30.06.2011) | 02.10.1983 | |||
11 | Ilijan Mizanski (bis 16.01.2012) | 20.12.1985 | |||
32 | Adam Nemec (bis 26.01.2012) | 02.09.1985 | |||
33 | Erwin Hoffer (bis 30.06.2011) | 14.04.1987 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 13.08.2010 19:00 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.10.2010 20:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 19.01.2011 19:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 26.01.2011 19:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |