Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Adam Matysek (bis 30.06.2014) | 01.09.1968 | ||||
Trainer | |||||
Dieter Hecking (bis 21.12.2012) | 12.09.1964 | ||||
Co-Trainer | |||||
Armin Reutershahn (bis 07.10.2013) | 01.03.1960 | ||||
Dirk Bremser (bis 21.12.2012) | 01.10.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Raphael Schäfer (bis 30.06.2017) | 30.01.1979 | |||
12 | Daniel Klewer (bis 30.06.2011) | 04.03.1977 | |||
24 | Timo Ochs (ab 01.12.2010) (bis 30.06.2011) | 17.10.1981 | |||
30 | Alexander Stephan (bis 30.06.2014) | 15.09.1986 | |||
32 | Daniel Batz (bis 30.06.2011) | 12.01.1991 | |||
Abwehr | |||||
2 | Dennis Diekmeier (bis 15.07.2010) | 20.10.1989 | |||
3 | Per Nilsson (bis 30.06.2014) | 15.09.1982 | |||
5 | Andreas Wolf (bis 30.06.2011) | 12.06.1982 | |||
6 | Dominic Maroh (bis 30.06.2012) | 04.03.1987 | |||
20 | Pascal Bieler (bis 30.06.2011) | 26.02.1986 | |||
25 | Javier Pinola (bis 30.06.2015) | 24.02.1983 | |||
26 | Timothy Chandler (bis 30.06.2014) | 29.03.1990 | |||
33 | Felicio Brown Forbes (bis 18.01.2011) | 28.08.1991 | |||
38 | Philipp Wollscheid (bis 30.06.2012) | 06.03.1989 | |||
40 | Marvin Plattenhardt (ab 02.10.2010) (bis 30.06.2011) | 26.01.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Timmy Simons (bis 30.06.2013) | 11.12.1976 | |||
11 | Marek Mintál (bis 30.06.2011) | 02.09.1977 | |||
13 | Jens Hegeler (bis 30.06.2012) | 22.01.1988 | |||
14 | Róbert Mak (bis 19.07.2014) | 08.03.1991 | |||
16 | Juri Judt (bis 30.06.2012) | 24.07.1986 | |||
17 | Mike Frantz (bis 30.06.2014) | 14.10.1986 | |||
18 | Almog Cohen (bis 03.02.2013) | 01.09.1988 | |||
21 | Dario Vidošić (bis 31.12.2010) | 08.04.1987 | |||
22 | İlkay Gündoğan (bis 30.06.2011) | 24.10.1990 | |||
31 | Julian Wießmeier (ab 14.05.2011) (bis 28.08.2012) | 04.11.1992 | |||
37 | Mehmet Ekici (bis 30.06.2011) | 25.03.1990 | |||
Sturm | |||||
8 | Christian Eigler (bis 30.06.2012) | 01.01.1984 | |||
9 | Angelos Charisteas (bis 15.08.2010) | 09.02.1980 | |||
10 | Albert Bunjaku (bis 30.06.2012) | 29.11.1983 | |||
15 | Christoph Sauter (bis 30.06.2011) | 03.08.1991 | |||
19 | Nassim Ben Khalifa (ab 09.01.2011) (bis 30.06.2011) | 13.01.1992 | |||
19 | Isaac Boakye (bis 19.12.2010) | 26.11.1981 | |||
23 | Julian Schieber (bis 30.06.2011) | 13.02.1989 | |||
29 | Rubin Okotie (bis 10.08.2011) | 06.06.1987 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 15.08.2010 16:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 27.10.2010 20:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 19.01.2011 19:15 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 25.01.2011 20:30 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |