Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Stephan Kuhnert (bis 30.06.2014) | 07.09.1960 | ||||
Trainer | |||||
Thomas Tuchel (bis 30.06.2014) | 29.08.1973 | ||||
Co-Trainer | |||||
Arno Michels (bis 30.06.2014) | 16.09.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Martin Pieckenhagen (ab 10.08.2010) (bis 30.06.2011) | 15.11.1971 | |||
29 | Christian Wetklo (bis 30.06.2014) | 11.01.1980 | |||
33 | Heinz Müller (bis 30.06.2014) | 30.05.1978 | |||
Abwehr | |||||
2 | Bo Svensson (bis 30.06.2014) | 04.08.1979 | |||
3 | Malik Fathi (bis 30.06.2011) | 29.10.1983 | |||
4 | Nikolče Noveski (bis 30.06.2015) | 28.04.1979 | |||
5 | Eugen Gopko (bis 30.06.2012) | 05.01.1991 | |||
8 | Radoslav Zabavník (bis 30.06.2013) | 16.09.1980 | |||
15 | Jan Kirchhoff (bis 30.06.2013) | 01.10.1990 | |||
22 | Christian Fuchs (ab 19.07.2010) (bis 30.06.2011) | 07.04.1986 | |||
24 | Zsolt Löw (bis 30.06.2011) | 29.04.1979 | |||
26 | Niko Bungert (bis 30.06.2019) | 24.10.1986 | |||
34 | Stefan Bell (bis 12.08.2010) | 24.08.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Marco Caligiuri (bis 30.06.2013) | 14.04.1984 | |||
7 | Eugen Polanski (bis 24.01.2013) | 17.03.1986 | |||
10 | Jan Šimák (bis 30.06.2011) | 13.10.1978 | |||
11 | Filip Trojan (bis 12.08.2010) | 21.02.1983 | |||
16 | Florian Heller (bis 11.01.2012) | 10.03.1982 | |||
18 | Lewis Holtby (bis 30.06.2011) | 18.09.1990 | |||
18 | Jahmir Hyka (bis 14.08.2010) | 08.03.1988 | |||
19 | Elkin Soto (bis 30.06.2016) | 04.08.1980 | |||
20 | Jared Jeffrey (bis 30.06.2011) | 14.06.1990 | |||
21 | Miroslav Karhan (bis 30.06.2011) | 21.06.1976 | |||
23 | Marcel Risse (ab 25.08.2010) (bis 30.06.2013) | 17.12.1989 | |||
25 | Andreas Ivanschitz (bis 30.06.2013) | 15.10.1983 | |||
Sturm | |||||
Félix Borja (bis 31.12.2010) | 02.04.1983 | ||||
9 | Sami Allagui (ab 01.08.2010) (bis 18.07.2012) | 28.05.1986 | |||
11 | Morten Rasmussen (ab 19.08.2010) (bis 31.01.2011) | 31.01.1985 | |||
14 | André Schürrle (bis 30.06.2011) | 06.11.1990 | |||
17 | Haruna Babangida (bis 31.12.2010) | 01.10.1982 | |||
23 | Aristide Bancé (bis 14.08.2010) | 19.09.1984 | |||
28 | Ádám Szalai (bis 30.06.2013) | 09.12.1987 | |||
35 | Petar Slišković (bis 30.08.2011) | 21.02.1991 | |||
36 | Dragan Georgiev (ab 19.07.2010) (bis 30.08.2010) | 16.12.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 15.08.2010 16:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 27.10.2010 19:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |