Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd Schädlich (bis 06.10.2013) | 30.12.1952 | ||||
Co-Trainer | |||||
Torsten Bittermann (bis 30.06.2014) | 03.02.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Philipp Pentke (bis 30.06.2015) | 01.05.1985 | |||
22 | Sebastian Klömich (bis 30.06.2011) | 22.12.1980 | |||
30 | Stefan Schmidt (bis 30.06.2013) | 08.03.1989 | |||
Abwehr | |||||
3 | Silvio Bankert (bis 30.06.2014) | 13.06.1985 | |||
4 | René Gewelke (bis 30.06.2011) | 05.09.1989 | |||
15 | Chris Löwe (bis 30.06.2011) | 16.04.1989 | |||
18 | Marcel Baude (bis 30.06.2012) | 05.10.1989 | |||
21 | Marcel Wilke (bis 30.06.2013) | 26.06.1989 | |||
25 | Raphael Schaschko (bis 30.06.2012) | 07.06.1985 | |||
27 | René Trehkopf (bis 30.01.2012) | 08.04.1980 | |||
28 | Andreas Richter (bis 30.06.2012) | 15.09.1977 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Kevin Hampf (bis 30.06.2011) | 24.03.1984 | |||
5 | Jörg Emmerich (bis 30.06.2011) | 09.03.1974 | |||
7 | Ronny Garbuschewski (bis 30.06.2012) | 23.02.1986 | |||
8 | Carsten Sträßer (bis 30.06.2013) | 05.07.1980 | |||
13 | Christian Fröhlich (bis 30.06.2011) | 27.10.1977 | |||
14 | Marcel Schlosser (bis 30.06.2011) | 08.08.1987 | |||
17 | Matthias Peßolat (bis 30.06.2012) | 26.03.1985 | |||
19 | Kevin Vietz (bis 30.06.2013) | 30.09.1991 | |||
24 | Simon Tüting (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2012) | 07.09.1986 | |||
Sturm | |||||
9 | Romas Dressler (bis 30.06.2011) | 16.10.1987 | |||
10 | Benjamin Förster (bis 30.06.2014) | 14.11.1989 | |||
20 | Steffen Kellig (bis 30.08.2010) | 04.02.1981 | |||
23 | Tobias Kurbjuweit (ab 31.01.2011) (bis 30.06.2011) | 30.12.1982 | |||
33 | Pavel Dobrý (ab 01.08.2010) (bis 30.06.2012) | 01.02.1976 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 14.08.2010 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 27.10.2010 20:30 Uhr |
1 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |